王建军当选青海省省长(图/简历)
王建军,男,汉族,1958年6月生,湖北十堰人,毕业于中央党校省部级干部在职研究生班政治学专业(中央党校研究生),1978年1月参加工作,1984年3月加入中国共产党。现任青海省委副书记、副省长、代省长,省政府党组书记,兼省委党校校长。第十八届中央候补委员。1978.01--1979.07青海省湟中县汉东公社知青1979.07--1981.09...
强卫当选青海省人大常委会主任 骆惠宁当选省长
强卫,男,汉族,1953年3月生,江苏无锡人,1969年1月参加工作,1975年3月加入中国共产党,中国科技大学管理科学系经济管理专业毕业,在职研究生学历,工学硕士。现任十八届中央委员,青海省委书记,青海省人大常委会主任、党组书记,青海省军区党委第一书记。曾任北京化学试剂研究所六室副主任、副所长,北京化工厂党委书记;1987...
鸟成云当选青海省海东市市长(简历)
鸟成云,男,回族,1963年11月出生,青海湟中人,1985年7月参加工作,1985年3月加入中国共产党,省委党校研究生学历,历史学学士。1981.09--1985.07青海民族学院政治系政治专业学习;1985.07--1993.07青海民族学院政治系教师(其间:1990.09—1991.08复旦大学国际政治系行政管理专业进修班学习);1993.07--1995.05青海省政府办...
青海省长郝鹏履新国务院国资委党委书记,曾扎根青藏甘40年
2003年11月,郝鹏从甘肃省兰州市委副书记、副市长(正厅级)任上,升任西藏自治区副主席,后历任西藏自治区党委常委、党委副书记、自治区常务副主席、政法委书记、自治区党委党校校长等职。2013年3月,郝鹏由藏入青,出任青海省委副书记、省长,省政府党组书记,晋身正部级。此番卸任的张毅,职业生涯则从黑龙江大兴安岭地...
“80后”董玉毅,有新职!16岁考上清华,31岁任县委书记,40岁升正厅
16岁考上清华,31岁任县委书记,40岁升正厅每经编辑张锦河据公众号“青海政务”9月27日消息,近日,青海省人民政府发布任免通知,其中:任命董玉毅同志为青海省人民政府副秘书长(正厅长级)。此前,董玉毅任共青团青海省委书记。董玉毅图片来源:青春之海
董杰人任青海省民政厅党组书记,此前担任省文联主席(附简历)
中国经济网西宁1月29日综合报道青海省民政厅官方网站“厅领导”栏目近日进行更新,据最新名单显示,董杰人已任青海省民政厅党组书记(www.e993.com)2024年9月19日。董杰人,1967年1月生,曾任青海省委宣传部副部长,省新闻出版局(省版权局)局长,一级巡视员等职。此番履新前,董杰人任青海省文联党组书记、主席。董杰人简历董杰人,男,回族,...
何灿任青海省交通运输厅党组书记 何灿简历一览
据青海省交通运输厅网站“领导信息”栏目更新显示,何灿任青海省交通运输厅党组书记、提名为厅长人选。此前,乌拉孜别克·热苏力汗担任青海省交通运输厅党组书记、厅长,日前已任青海省委常委、海东市委书记。何灿,男,汉族,1967年7月生,此前担任青海省政府副秘书长、办公厅一级巡视员。来源:中国经济网...
何录春跨省份升任青海省副省长,此前担任广西贵港市委书记(附简历)
据《青海日报》报道,1月13日下午,青海省十三届人大常委会第三十七次会议在西宁举行。会议决定任命:何录春为青海省人民政府副省长。此前,何录春担任广西贵港市委书记一职。何录春(资料图)公开资料显示,何录春,男,汉族,1971年4月生,湖南安仁人,1994年12月加入中国共产党,1995年6月参加工作,农学学士。何录春曾在湖...
姜军任青海省工信厅党组书记 洪涛转任党组副书记(图|简历)
姜军简历姜军,男,1967年3月生,满族,中共党员,现任青海省工业和信息化厅党组书记、副厅长,青海省政府国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任,省招商局副局长。(简历来源:青海省工信厅官方网站)洪涛简历洪涛,男,1964年5月出生,回族,大学学历,中国共产党,现任青海省工业和信息化厅党组副书记、厅长,青海省政...
王海红已任青海省民政厅党组书记(图|简历)
师存武,男,1967年9月生,日前已任青海省政府党组成员、省政府秘书长人选,省政府办公厅党组书记、主任。王海红简历王海红,女,汉族,1967年8月生,陕西洛南人,1984年11月参加工作,1987年12月加入中国共产党,省委党校研究生学历。曾任青海省妇女联合会党组书记、主席。现任青海省民政厅党组书记。