华野第21军由哪些部队组建而来,首任军长是谁,后来建制如何
中国人民解放军第21军的前身是华东野战军第2纵队,是由新四军第2师、第4师组建而成的。1933年1月上旬,中共鄂豫皖省委在湖北省麻城县大畈以红25军和红27军各一部为基础组成红军第28军,廖荣坤任军长,王平章任政委;下辖2个团和特务营,共约3000人。4月初,红28军一部留在皖西北,大部转回大畈地区与红25军...
百炼成钢铸铁拳
1949年2月9日,华东野战军第2纵队4旅12团改称中国人民解放军第21军61师183团,属第三野战军7兵团建制。61师挥师南下,解放了蒋介石老家浙江奉化县溪口。毛泽东电令解放军华野前线指挥机关:“在占领奉化时,要告诫部队,不要破坏蒋介石住宅、祠堂,及其他建筑物。”183团官兵尽管对蒋介石有不共戴天的仇恨,心中燃烧着...
钢铁红军师!1992年,常万全所执掌的第21集团军61师,什么来头?
坦克团(原第21军坦克团)。除了担负北方甲种摩步师重任,第61师还于同年再添殊荣:被兰州军区确认为红军师。1985年年底,第61师(刘登云、张海阳分任军政主官)受领两山轮战任务,配属第47集团军作战。▲第61师两山轮战旧照两山轮战一年,第61师歼敌3787人,涌现出了“攻坚英雄连”(第182团9连)、牛先民(...
1985年,第21集团军61师参加两山轮战,师政委才36岁,什么来头?
1985年10月,自解放军政治学院毕业没多久的张海阳,正式出任第61师政委(正师级),当年才36岁。彼时,第21军已完成合成集团军整编。第61师执行北方甲种摩托化步兵师编制,是第21集团军当之无愧的主力师。12月,第61师受领参加两山轮战的任务,配属第47集团军作战。▲张海阳(右二)视察前沿阵地随后,张海阳与师...
第31集团军原军长马成效少将任南京军区副参谋长
2006年11月任,陆军第21集团军第61师师长。2008年02月至2008年05月,任陆军第47集团军参谋长、集团军党委常委。2008年05月至2011年02月,任陆军第12集团军参谋长、集团军党委常委。2011年02月至2015年,任陆军第31集团军军长、集团军党委副书记。
上将之子张海阳,原第二炮兵政治委员,现状如何?
从学校毕业后,张海阳历任21军61师政治委员、总参谋部兵种部政治部副主任、主任等职(www.e993.com)2024年9月28日。1996年,张海阳离开了21军,并先后被调任为27集团军政治委员、北京军区副政治委员、成都军区政治委员等职。多年的政治工作生涯,为他成为第二炮兵部队政治委员打下了坚实的基础。
杨迎勋:我参与宣传的21军3个先进典型
1990年3月,李润虎与军学雷锋报告组组长杨迎勋在军部招待所留影李润虎,1972年12月入伍,陕西省蒲城县人,全军学雷锋标兵.全国首届十大杰出青年.党的十五大代表,1990年5月总政特批李润虎为61师军修所副团职所长,先后任61师军修所副团职所长,师后勤部副部长,师政治部副主任,21集团军装备部副部长。2022...
中国人民解放军陆军集团军简史(二)
原属21军的步兵第62师撤销,其第184团被改编为兰州军区特种大队。该集团军组建后于1986-1987年参加老山地区防御作战,步兵第61师第182团第9连战后被中央军委授予“攻坚英雄连”荣誉称号。1991年,在本职岗位上坚持不懈学雷锋的步兵第61师军械修理所志愿兵李润虎(现任21集团军装备部副部长)入选中国首届“十大杰出青年...
2003年体制编制调整,第21集团军仅剩一个步兵师,兵力是否够用?
自2003年体制编制调整之后,集团军辖内的步兵师(旅)配置,要么是3个旅或两个步兵师,要么是师旅相结合。唯独原兰州军区第21集团军是一个例外,经过2003年体制编制调整,仅剩下一个摩步第61师。一个集团军就辖一个步兵师及技术性兵种支援力量,这样的编制格局是非常罕见的。
资料:我军历史上的70个军—第21军
1949年2月,根据中央军委关于统一全军编制及部队番号的命令,第2纵队在徐州以北韩庄,改称中国人民解放军第21军,属第三野战军第7兵团建制。滕海清任军长,康志强任政治委员,高志荣任副军长,吴咏湘任参谋长,邓逸凡任政治部主任。原第4师改称第61师,胡炜任师长,王静敏任师政治委员;第5师改称第62师,周纯麟任师长,周世...