揭晓与百名上将的兵法情怀之八十八 · 裴怀亮上将
裴怀亮上将1941年5月出生于山西新绛,1961年7月加入中国共产党并参加中国人民解放军,历任文书、代理排长、军司令部作训参谋、副营长、营长、团参谋长、团长,1978年后历任陆军二十一集团军司令部作训处处长、六十一师参谋长、副师长。1983年后历任陆军第21集团军参谋长、副军长、军长,1990年任南京军区副参谋长,1993年...
...级的野战指挥机关|王敬久|司令官|司令部|副司令|集团军_网易订阅
王敬久无动于衷,没采取任何措施,5月中旬,王牌军张灵甫整编第七十四师在孟良崮地区被歼灭,王敬久仍踌躇不前,6月刘邓大军南下突破黄河防线,蒋中正即令第二兵团之整编第三十二、六十六与台湾调归徐州陆军司令部的整编第七十师组成第二兵团暂编第四纵队前往鲁西南决战。
国军内部对淞沪会战的反思
该军在9月底调入上海时下辖税警总团及第六十一师,隶属于中央作战军第九集团军。10月9日,第八军奉命调整为配属左翼作战军的第十九集团军(总司令薛岳),并解除其对下辖的六十一师的指挥权。六日后,第八军又重新配属第九集团军。参战期间,税警总团下辖各团还常奉命配属其他军、师作战,黄杰对此意见颇大,抱怨“建...
钢铁红军师!1992年,常万全所执掌的第21集团军61师,什么来头?
兰州军区第21集团军61师被誉为“钢铁红军师”,这”是一支功勋卓著的英模部队,先后走出了徐海东、林维先、梁从学、常万全、张海阳、常万全等上百位高级将领,可谓是将星璀璨。其中,常万全曾于1992年~1994年主政第61师。第61师有何光辉战史?究竟什么来头?笔者就为大家介绍一下第61师的前世今生,领略一下王牌师的铁血...
1985年,第21集团军61师参加两山轮战,师政委才36岁,什么来头?
1985年10月,自解放军政治学院毕业没多久的张海阳,正式出任第61师政委(正师级),当年才36岁。彼时,第21军已完成合成集团军整编。第61师执行北方甲种摩托化步兵师编制,是第21集团军当之无愧的主力师。12月,第61师受领参加两山轮战的任务,配属第47集团军作战。
刘雷任新疆党委常委 彭勇不再担任(图|简历)
1990年9月至1994年12月,二十一集团军六十一师副师长、师党委常委;1994年12月至1999年7月,二十一集团军六十一师师长、师党委副书记(其间:1995年9月至1998年7月,在石家庄陆军指挥学院作战指挥专业函授学习);1999年7月至2004年3月,二十一集团军参谋长、集团军党委常委(其间:2000年9月至2001年1月,在国防大学联合...
中华人民共和国国务委员简历
1992-1994年陆军第二十一集团军六十一师师长1994-1998年陆军第四十七集团军参谋长(1994.03-1995.01国防大学基本系学习)1998-2000年国防大学战役教研室主任2000-2002年陆军第四十七集团军军长2002-2003年兰州军区参谋长2003-2004年北京军区参谋长...
国务委员简历(全部)【2】--理论-人民网
1992—1994年陆军第二十一集团军六十一师师长1994—1998年陆军第四十七集团军参谋长(1994.03—1995.01国防大学基本系学习)1998—2000年国防大学战役教研室主任2000—2002年陆军第四十七集团军军长2002—2003年兰州军区参谋长2003—2004年北京军区参谋长...
常万全简历
1992-1994年陆军第二十一集团军六十一师师长1994-1998年陆军第四十七集团军参谋长(1994.03-1995.01国防大学基本系学习)1998-2000年国防大学战役教研室主任2000-2002年陆军第四十七集团军军长2002-2003年兰州军区参谋长2003-2004年北京军区参谋长...
常万全简历-中新网
1992-1994年陆军第二十一集团军六十一师师长1994-1998年陆军第四十七集团军参谋长(1994.03-1995.01国防大学基本系学习)1998-2000年国防大学战役教研室主任2000-2002年陆军第四十七集团军军长2002-2003年兰州军区参谋长2003-2004年北京军区参谋长...