山西大同市委常委、常务副市长刘振国已任市委副书记
刘振国,男,汉族,1966年2月生,山西平定人,研究生学历,工商管理硕士学位,1988年10月加入中国共产党,1986年8月参加工作。1986年8月在平定县柏井乡任教;1988年9月阳泉市教委职教科、人事科、组宣部科员(其间:1988年10月至1991年10月在山西省委党校函授专科班学习);1994年3月任阳泉市教委团委副书记(其间:1992...
刘振国当选吕梁市人大常委会主任 李俊平当选副主任(图简历)
刘振国,男,汉族,1966年2月生,山西平定人,1986年8月参加工作,1988年10月加入中国共产党,中央党校研究生学历,工商管理硕士。1983.09-1986.08平定师范学校学习1986.08-1988.09平定县柏井乡中学教师1988.09-1994.03阳泉市教委职教科、人事科、组宣部工作(期间:1988.12-1991.11省委党校政治理论专业函授专科学习)1994.0...
山西公示董一兵、李云峰、刘振国、王建廷、张稳科等24人(简历)
刘振国,现任大同市委副书记,拟提名为市人大常委会主任候选人。1966年2月生,山西平定人,中央党校研究生学历,1986年8月参加工作,1988年10月加入中国共产党。曾任广灵县县长、县委书记,左云县委书记,大同市副市长,大同市委常委、副市长,2018年2月任现职。王建廷,现任忻州市委常委、组织部部长,拟提名为市政协主席候选...
山西公示何青、张晓光、刘振国、李根田、贠钊等6人(简历)
曾任中北大学学生工作部部长、人事处处长,中北大学副校长,2015年12月任现职。刘振国,现任大同市委常委、副市长,拟任市委副书记。1966年2月生,山西平定人,中央党校研究生学历,1988年10月加入中国共产党,1986年8月参加工作。曾任广灵县县长、县委书记,左云县委书记,大同市副市长,2017年2月任现职。李根田,现任朔...
刘振国任大同市委副书记(图|简历)
刘振国简历刘振国,男,汉族,1966年2月生,山西平定人,研究生学历,工商管理硕士学位,1988年10月加入中国共产党,1986年8月参加工作。1986年8月在平定县柏井乡任教;1988年9月阳泉市教委职教科、人事科、组宣部科员(其间:1988年10月至1991年10月在山西省委党校函授专科班学习);...
大同市新一届市长、副市长简历(刘振国新晋副市长)
中国经济网山西大同综合报道:6月30日,大同市第十四届人大一次会议选举耿彦波为市人民政府市长,李世杰、王克建、曹惠斌、靳瑞林、郜向华、刘振国为副市长(www.e993.com)2024年9月20日。耿彦波同志简历耿彦波,男,汉族,1958年11月生,山西和顺人,研究生学历,工商管理硕士学位,1981年12月加入中国共产党,1976年8月参加工作。
润贝航空科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息...
(七)独立董事刘振国先生简历刘振国,男,1972年出生,双博士学位,中国国籍,毕业于美国乔治亚理工学院,历任美国杜邦/英威达、德国巴斯夫研究员、项目经理、高级研究员和研发总监等职位,现任宜兴维新科技有限公司董事长、宁波维柔电子科技有限公司执行董事兼总经理、宁波维创柔性电子技术有限公司经理、西北工业大学研究员。
润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任...
(七)独立董事刘振国先生简历刘振国,男,1972年出生,双博士学位,中国国籍,毕业于美国乔治亚理工学院,历任美国杜邦/英威达、德国巴斯夫研究员、项目经理、高级研究员和研发总监等职位,现任宜兴维新科技有限公司董事长、宁波维柔电子科技有限公司执行董事兼总经理、宁波维创柔性电子技术有限公司经理、西北工业大学研究员。