中央任命,97家央企掌舵人!(2024最新版)
中国大唐集团有限公司邹磊,男,汉族,1966年6月生,1988年8月参加工作,1986年7月加入中国共产党,硕士研究生,高级经济师。现任第十四届全国政协委员,中国大唐集团有限公司董事长、党组书记。19中国华电集团有限公司江毅,男,汉族,1962年12月生,广西藤县人。毕业于清华大学电力系统及其自动化专业。硕士研究生学历,...
中央任命:97家央企掌舵人!|汉族|经济师|党委书记|本科毕业_网易订阅
申兆军任中国航空油料集团有限公司党委书记、董事长,不再担任中国航空油料集团有限公司总经理职务。97家央企名录2023年11月,据国务院国有资产监督管理委员会官网消息,经报国务院批准,中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组,中国华录集团有限公司成为中国电子科技集团有限公司的控股子公司,不再作为国务院国...
20家单位地矿人才招聘,等你来投!
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司(简称“中国能建湖南院”)创立于1958年,隶属于中国能源建设集团有限公司,注册资本金8.8088亿元,具有电力行业甲级、化工石化医药全行业甲级、建筑行业(建筑工程)专业甲级、市政行业(给水工程、排水工程、城镇燃气工程)专业甲级、工程勘察综合甲级、工程咨询甲级、工程造价咨询甲级、电...
大唐集团公司党组巡视组向内蒙古分公司、陕西公司、广西分公司...
根据集团公司党组和巡视工作领导小组部署安排,7月20日至23日,集团公司党组巡视组向2021年第一轮巡视的内蒙古分公司、陕西公司、广西分公司、贵州公司、蒲城公司等5家单位党委反馈了巡视情况。集团公司党组成员刘广迎、王瑛、曲波、彭勇分别出席4个巡视组向被巡视单位党委主要负责人和领导班子反馈会议,并对巡视整改提出明确...
陕西长安电力何有山到大唐石门发电公司调研
本网讯3月31日上午,长安电力华北管理部总会计师、财务资产部负责人何有山,长安电力陕西管理部总会计师杨文宽,长安电力华中公司财务资产部主任李英,长安电力财务资产部主管马科攀一行来大唐石门发电公司调研经营工作。该公司领导周立峰、雷小平、钟馥盟、宁柏伟、江建锋参加调研座谈会。
重大信号!大唐集团运城发电公司等5家电厂管理权移交陕煤集团
大唐集团运城发电公司等5家电厂管理权移交陕煤集团据陕煤集团旗下陕西长安电力有限公司微信公众号“陕煤电力”2月18日消息,2月8日至2月11日,大唐运城发电公司、大唐石门发电公司、大唐信阳发电公司、大唐信阳华豫发电公司、大唐略阳发电公司5家电厂的经营管理陆续由大唐集团移交至陕煤集团,实现了控股权与管理权的统一...
大唐陕西发电公司:十八载青春奋进路
截至2022年5月底,大唐陕西发电公司累计发电6030亿千瓦时;供热3亿吉焦。公司先后获全国五一劳动奖状、全国安全生产月优秀组织单位,全国电力行业管理工作先进单位;陕西省先进集体、节能减排突出贡献企业;中国大唐集团先进单位、文明单位等百余项省部级及以上荣誉,连续十年进入陕西百强企业。
深耕电力系统33年!刚从大唐集团卸任半年就被查
王元春工作履历一直在电力系统,他早年是陕西韩城发电厂的一名锅炉场工人,逐步升至副厂长、工程师,此后在多个电力公司任职,2003年6月任韩城第二发电有限责任公司副总经理,2004年3月任大唐韩城第二发电公司总经理,后兼任党委书记。2006年11月,王元春调任山西,任中国大唐集团公司山西分公司党组成员、副总经理,后任...
大唐集团加注,邹磊亲盯亏损!
回京后,邹磊在集团总部主持召开党组会议,传达学习习近平总书记在陕西省委和省政府工作汇报会上的重要讲话精神,研究贯彻落实措施,进行在陕工作布局。追溯:在陕煤电资源大整合国资委内部下发区域整合试点方案,大唐集团承接了陕西区域内的煤电资源大整合任务。后续划转名单并未再度见网,但根据北极星电力网查阅的大唐...
大唐集团5家电厂管理权移交陕煤集团:目标明年实现扭亏为盈
据陕煤集团旗下陕西长安电力有限公司(简称“长安电力”)微信公众号“陕煤电力”2月18日消息,2月8日至2月11日,大唐运城发电公司、大唐石门发电公司、大唐信阳发电公司、大唐信阳华豫发电公司、大唐略阳发电公司5家电厂的经营管理陆续由大唐集团移交至陕煤集团,实现了控股权与管理权的统一,开启了体制理顺、机制融合...