儋州市与中国广核集团有限公司座谈
中国广核集团是特大型清洁能源企业,在绿色低碳前沿技术领域实力雄厚,希望双方开展全方位、多层次、宽领域的深入合作,实现互利共赢。儋州将持续优化营商环境,为企业在儋投资发展保驾护航。中国广核集团有限公司党委常委、副总经理施兵表示,儋州区位优势明显、产业基础坚实、发展动能强劲,中国广核集团有限公司将发挥自身优势,...
中国广核电力股份有限公司关于董事会和监事会完成换届选举的公告
尹恩刚先生在财务及审计方面拥有逾20年经验,于2008年7月至2014年3月,担任中广核产业投资基金管理有限公司财务总监;2014年3月至2017年10月,担任中国广核集团有限公司财务部总经理;2014年6月至2016年6月,担任中广核矿业有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代号:1164)的董事;2015年3月至2018年1月担任中国广核新...
国家能源集团、国网、大唐、中广核等多家能源央企高管变动!
近日,国资小新发布中央企业领导人员职务任免:施兵任华侨城集团有限公司党委常委,提名为华侨城集团有限公司副总经理人选,免去其中国广核集团有限公司党委常委职务,不再担任中国广核集团有限公司副总经理职务。简历显示,施兵,1967年出生,现年57岁,还未到60岁退休年龄。他于1996年4月加入中广核,历任集团公司财务部管理会计...
中广核原副总施兵,去向已定!
近日,国资小新发布中央企业领导人员职务任免:施兵任华侨城集团有限公司党委常委,提名为华侨城集团有限公司副总经理人选,免去其中国广核集团有限公司党委常委职务,不再担任中国广核集团有限公司副总经理职务。简历显示,施兵,1967年出生,现年57岁,还未到60岁退休年龄。他于1996年4月加入中广核,历任集团公司财务部管理会计...
中国广核电力股份有限公司关于子公司中广核工程有限公司向参股...
本公司的全资子公司中广核工程有限公司(以下简称“工程公司”)参股中广核财务有限责任公司(以下简称“财务公司”),持有财务公司30%股权。为满足监管的更高要求,进而增强财务公司的持续发展能力,从而确保工程公司股权投资收益的稳定性,财务公司的全体股东中国广核集团有限公司(以下简称“中广核”)、工程公司和中广核服务集团...
2024年25家能源央企领导班子成员一览|常委|党委书记|党工委书记...
97家央企之中主营业务为能源的央企多达25家,举例来说有国家电网和南方电网为代表的“两网”,国家能源集团、中国华能集团、中国华电集团、中国大唐集团、国家电投集团、中国三峡集团、中核集团、中国广核集团等电力“八大金刚”,中国石油集团、中国石化集团和中国海油集团为代表的“三桶油”,中国电建集团和中国能建集团...
2024年两网、电力“八大金刚”领导班子成员一览
2023年9月25日,中核集团董事、党组副书记王杰之调任中国五集团董事、党组副书记。2024年1月22日,中央任命张凯为中核集团副总经理、党组成员。十、中国广核集团(9人)中国广核集团领导班子成员9人,分别为党委书记、董事长杨长利,党委副书记、董事、总经理高立刚,党委副书记、董事李历,党委常委、副总经理施兵,党委常委...
博鳌热词之“零碳电力”:中国核电装机“今年肯定会超过美国”
随后在3月26日下午召开的博鳌亚洲论坛“加速迈向零碳电力”分论坛上,多位专家也就此话题分享了自己的观点,其中中国广核集团有限公司党委常委、副总经理施兵对于中国核电的分析,吸引了众多观众的眼球。施兵提到:“核电现在中国装机应该超过了1亿千瓦时,今年肯定会超过美国,成为全球第一大核电大国,同时我们已经成为...
12户央企21名领导职务调整
中国盐业集团有限公司、中国广核集团有限公司、华侨城集团有限公司提名王晓雯(女)为中国盐业集团有限公司总会计师人选,免去其华侨城集团有限公司党委常委职务,不再担任华侨城集团有限公司副总经理职务。施兵任华侨城集团有限公司党委常委,提名为华侨城集团有限公司副总经理人选,免去其中国广核集团有限公司党委常委职务,不再...
国务院国资委公布一批人事任免,涉及12户央企21名领导人员
施兵任华侨城集团有限公司党委常委,提名为华侨城集团有限公司副总经理人选,免去其中国广核集团有限公司党委常委职务,不再担任中国广核集团有限公司副总经理职务。聘任彭冈、唐志宏、傅卓洋、马宗林为华侨城集团有限公司外部董事,吴安迪(女)、郑昌泓不再担任华侨城集团有限公司外部董事职务。