曾在晋煤集团任职! 一干部任山西省纪委副书记!
据显示,委领导班子成员有党委书记、主任王文保,党委委员、副主任侯国伟和李强。原省国资委党委委员、副主任刘峰已不在名单之中。此消息意味着,刘峰或已从省国资委离任。资料显示,刘峰生于1965年2月,山西屯留人,1991年6月加入中国共产党,1986年7月参加工作,大学本科学历,工程硕士学位,正高级工程师。此前,他曾...
常州市国资委领导班子成员工作分工
王文卓同志负责市国资委全面工作,负责国企党建和党风廉政建设、意识形态和精神文明建设、组织人事等方面工作;分管综合处(党群工作处)。潘儒同志负责国有资本布局和国企改革、战略规划、投资管理、指导市属区管国有企业和辖市区国资监督工作,以及政务公开、信息宣传、机关党组织方面工作;分管改革发展处、协管综合处(党群...
最新!湖南省人民政府领导班子成员工作分工
日前,湖南省政府门户网站更新了省政府领导成员最新工作分工情况。毛伟明省委副书记,省人民政府党组书记、省长领导省人民政府全面工作。负责财政、审计工作。联系民革湖南省委会。张迎春省委常委,省人民政府常务副省长、党组副书记负责省人民政府常务工作。负责发展改革、教育、自然资源、应急管理、林业、税务、统计、...
海南省国资委积极发动省属企业驻琼央企投入灾后帮扶
据介绍,台风过后,海南省国资委领导班子成员第一时间带队深入企业生产经营一线,调研指导灾后复工复产工作,鼓励企业克服困难,把耽误的时间抢回来、把遭受的损失夺回来,目标不降,力度不减,压茬推进各项目标任务,全力以赴完成全年经营目标任务。目前,海南省国资系统所属机场、高速公路、客运车站、商场、酒店已全部恢复正常...
国资委发布国电投新领导班子成员名单
魏锁简历魏锁魏锁,男,汉族,中共党员,1959年6月出生,1981年8月参加工作。武汉大学商学院企业管理专业研究生毕业,高级工程师。曾任焦作电厂技术员、分厂副主任、主任、副厂长,平顶山电厂厂长、党委委员,河南省电力公司干部处处长,河南省电力公司党组成员、河南省电力工会主席,中国电力投资集团公司河南分公司筹备组组长、...
曾在晋城任多职! 一干部任山西省纪委副书记!
据显示,委领导班子成员有党委书记、主任王文保,党委委员、副主任侯国伟和李强(www.e993.com)2024年9月19日。原省国资委党委委员、副主任刘峰已不在名单之中。此消息意味着,刘峰或已从省国资委离任。资料显示,刘峰生于1965年2月,山西屯留人,1991年6月加入中国共产党,1986年7月参加工作,大学本科学历,工程硕士学位,正高级工程师。此前,他曾...
2024国网最新27省公司负责人汇总
国网河南省电力公司领导班子成员有11人,对比2023年初,国网河南电力原董事长为王金行,钟筱军于2023年8月调任国网河南电力公司董事长,此前担任总经理一职。补位钟筱军总经理一职的为张军六,曾任国网山西电力公司副总经理、党委委员。董事长、党委书记:钟筱军...
海南灾后复工复产情况如何?最新情况通报
省国资委副主任申琦表示,根据省委、省政府有关灾后复工复产的工作部署,省国资委积极响应,高效组织,指导所属企业全力打好复工复产攻坚战,做好受灾乡镇结对帮扶工作,充分体现国资国企责任担当。台风过后,省国资委领导班子成员第一时间带队深入企业生产经营一线,调研指导灾后复工复产工作,鼓励企业克服困难,把耽误的时间抢回...
2024年25家能源央企领导班子成员一览
简历显示,南方电网总经理、党组副书记钱朝阳1970年5月出生,副总经理、党组成员王绍武1973年9月出生,副总经理、党组成员唐屹峰1973年1月出生,总会计师、党组成员单淑兰1972年出生。(八)中国华能集团(排序17):中国华能领导班子成员9人,分别为(1)党组书记、董事长温枢刚,(2)董事、总经理、党组副书记邓建玲,(3)...
福建省人民政府领导成员最新分工公布
林瑞良,男,汉族,1966年10月生,研究生,中共党员,现任福建省人民政府副省长、党组成员。分工负责科技、工业和信息化、人力资源和社会保障、国资、残疾人事业等工作。分管省科技厅、工信厅(省无线电办)、人社厅(含中国海峡人才市场),省国资委,省节能中心,省属企业(不含省属金融、文化企业)。