景德镇市粮油供应公司党总支书记邓国平接受纪律审查和监察调查
2021年9月1日 - 百家号
邓国平简历邓国平,男,汉族,1963年8月12日出生,江西南昌人,大专学历,1983年8月参加工作,1988年6月加入中国共产党。1983年8月至2002年8月,景德镇市粮油供应公司职工;2002年8月至2004年2月,景德镇市粮油供应公司党总支副书记、副经理;2004年2月至2004年6月,景德镇市粮油供应公司党总支书记、经理;2004年...
详情
邓国平被查
2021年9月1日 - 澎湃新闻
邓国平简历邓国平,男,汉族,1963年8月12日出生,江西南昌人,大专学历,1983年8月参加工作,1988年6月加入中国共产党。1983年8月至2002年8月,景德镇市粮油供应公司职工;2002年8月至2004年2月,景德镇市粮油供应公司党总支副书记、副经理;2004年2月至2004年6月,景德镇市粮油供应公司党总支书记、经理;2004年6月...
详情
2018北京大学基础医学院免疫学系邓国平博士实验室诚聘博士后公告
2018年1月1日 - 中公网校
邓国平博士:2009年7月博士毕业于北京大学生命科学学院;2011年3月-2017年1月分别在宾夕法尼亚大学和费城儿童医院完成博士后训练;2017年2月-2018年6月在宾夕法尼亚大学医学院担任研究助理。2018年7月作为新体制(tenure-track)PI加入北京大学基础医学院免疫系,任助理教授,博士生导师。目前诚聘博士后1-2名。邓博士长...
详情
最新!这名岳阳人履任新职,你认识吗?
2021年12月25日 - 网易
现任湖南省株洲市审计局局长。1984.09—1988.07,西北工业大学材料科学与工程系焊接专业学习,获工学学士学位。1988.07—1990.07,株洲市南方公司407车间技术员。1990.07—1994.01,株洲市南方公司办公室秘书。1994.01—1995.12,株洲市南方公司党政办调研科副科长。1995.12—1997.07,株洲市南方公司党政办调研科科长。1997.07...
详情