百炼成钢铸铁拳
降格为红28军特务营;1938年2月,为新四军第4支队9团1营;1938年12月,为新四军第4支队特务营;1939年7月,升格为新四军第4支队14团;1940年3月,为新四军第4支队特务团;1940年6月,为新四军第4支队新14团;1941年2月,为新四军第2师4旅12团;1942年2月,12团编制撤销,其1营编入11团、2营编入10...
张震之子张海阳将进全国人大任职 4名解放军退役上将进全国人大任职
上述消息显示,张海阳上将已经卸任解放军第二炮兵政委一职。张海阳简历:1969.02——1971.05第21军61师183团2连战士、副班长、班长1971.05——1973.07第21军通信营有线电连排长1973.07——1976.07第21军政治部干部处干事1976.07——1978.11军政治部宣传处副处长1978.11——1979.06第21军63师189团1连政治...
4名解放军退役上将进全国人大任职
上述消息显示,张海阳上将已经卸任解放军第二炮兵政委一职。张海阳简历:1969.02——1971.05第21军61师183团2连战士、副班长、班长1971.05——1973.07第21军通信营有线电连排长1973.07——1976.07第21军政治部干部处干事1976.07——1978.11军政治部宣传处副处长1978.11——1979.06第21军63师189团1连政治...
4名解放军退役上将进全国人大任职(附名单简历资料)
上述消息显示,张海阳上将已经卸任解放军第二炮兵政委一职。张海阳简历:1969.02——1971.05第21军61师183团2连战士、副班长、班长1971.05——1973.07第21军通信营有线电连排长1973.07——1976.07第21军政治部干部处干事1976.07——1978.11军政治部宣传处副处长1978.11——1979.06第21军63师189团1连政治...
张海阳等4位退役上将进全国人大任职
上述消息显示,张海阳上将已经卸任解放军第二炮兵政委一职。张海阳简历:1969.02——1971.05第21军61师183团2连战士、副班长、班长1971.05——1973.07第21军通信营有线电连排长1973.07——1976.07第21军政治部干部处干事1976.07——1978.11军政治部宣传处副处长...