石景山区、丰台区及首钢集团领导围绕协同发展开展联合调研
石景山区委书记常卫,丰台区委书记王少峰、区委副书记蒋达峰,首钢集团党委书记、董事长赵民革参加活动。领导一行先后来到园博园、冬奥公园、首钢三高炉,听取西山永定河文化带精华区有关情况汇报,了解永定河上下游区域系统联动发展、打造沿河绿道、慢行系统计划等有关情况,听取冬奥公园基本情况、永定河“五湖一线”水毁修复...
董事长、总经理大换血!首钢、山钢、酒钢、鞍钢……
1月5日,中钢国际发布公告,赵恕昆任中钢国际副董事长!中钢国际目前的董事长为陆鹏程(兼任总经理),赵恕昆曾任太钢不锈第二炼钢厂厂长、党委书记,太钢不锈副总经理、太钢集团董事、党委常委,后调任宝钢工程技术集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职,目前在中钢国际高管中排名第二。湖南钢铁集团领导团队调整!...
北京首钢股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告
因工作调整原因,赵民革先生申请辞去公司董事长、董事及“战略、风险、ESG与合规管理委员会”主任委员职务,辞职后不再继续担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》的相关规定,赵民革先生的辞职,不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会工作的正常运行,其辞职报告自...
吴礼云担任首钢工程党委书记、董事长
会上,集团党委组织部负责人宣布集团党委关于首钢工程领导班子成员调整的决定。经首钢集团党委常委会研究决定:吴礼云同志晋级担任首钢工程党委书记、董事长。胡雄光代表集团党委对首钢工程取得的成绩给予肯定,对首钢工程全体干部职工的辛勤工作表示衷心感谢。结合此次领导班子成员调整及首钢工程下一步工作,胡雄光提出四点要求:...
邱银富任首钢股份董事长
资料显示,赵民革,1966年6月生,现57岁,博士研究生学历,教授级高级工程师。公开简历显示,赵民革为原北京钢铁学院分院(现首钢工学院)矿冶系教师出身,后进入企业。2017年8月,在首钢股份前任董事长靳伟辞职后,赵民革接棒成为首钢股份新一任董事长,并执掌首钢股份至今。
突发!首钢股份董事长辞职!
2023年3月1日上午,首钢集团召开干部大会,宣布赵民革同志任首钢集团有限公司党委书记、董事长,不再担任总经理职务,张功焰同志不再担任首钢集团有限公司党委书记、董事长职务(www.e993.com)2024年9月20日。赵民革简历赵民革,1966年6月出生,博士研究生学历,教授级高级工程师。曾任北京钢铁学院分院矿冶系教师,首钢工学院教务处教务科副科长、教务处副...
首钢股份换帅完成工商变更 邱银富任董事长
天眼查App显示,近日,首钢股份(000959)发生工商变更,赵民革卸任法定代表人、董事长,由邱银富接任。此前,首钢股份发布的公告显示,赵民革因工作调整辞去董事长、董事等职务,公司董事会选举邱银富为董事长。北京首钢股份有限公司成立于1999年10月,注册资本约77.95亿人民币,经营范围含经营电信业务,保险代理业务,保险经纪业务,...
首钢股份董事长赵民革因工作调整原因辞职
图源:首钢股份公开资料显示,赵民革于1966年6月出生,博士研究生学历,教授级高级工程师。今年10月17日,首钢集团有限公司公告,根据北京市人民政府常务会议决定,赵民革任首钢集团有限公司董事长,不再担任首钢集团有限公司总经理职务。赵民革。图源:证券日报网不久前,首钢股份披露了2023年三季报,报告显示,公司前...
首钢股份赵民革辞任公司董事长 邱银富接棒
12月28日晚,首钢股份(000959.SZ,股价3.51元,市值273.59亿元)发布公告称,因工作调整原因,赵民革申请辞去公司董事长、董事及“战略、风险、ESG与合规管理委员会”主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。资料显示,赵民革,1966年6月生,现57岁,博士研究生学历,教授级高级工程师。公开简历显示,赵民革为原北京钢铁学院...
赵民革任首钢集团董事长 | 简历
10月17日,首钢集团有限公司公告,根据北京市人民政府常务会议决定:赵民革任首钢集团有限公司董事长,不再担任首钢集团有限公司总经理职务,免去张功焰的首钢集团有限公司董事长职务。赵民革简历:赵民革,1966年6月出生,博士研究生学历,教授级高级工程师。