陕西举行“深化‘三个年’活动、推动高质量发展”系列主题新闻...
7月30日10时,中共陕西省委宣传部、陕西省人民政府新闻办公室举办新闻发布会,邀请铜川市委副书记、市长郝光耀,铜川市政府副秘书长张伟,铜川市委组织部常务副部长尹天成,铜川市发展改革委主任田卫东出席,围绕“锚定西部示范、推动转型发展、奋力谱写中国式现代化建设的铜川新篇章”主题,介绍有关情况,并回答记者提问。发布会...
31省份省级党委组织部部长全部到位
公开履历显示,同时担任江西省委组织部部长、省委宣传部部长的庄兆林,男,汉族,1969年2月生,江苏扬州人,1987年8月参加工作,1990年8月加入中国共产党。庄兆林曾长期在江苏任职,曾任镇江市润州区委书记,盐城市委常委、组织部部长,盐城市委常委、常务副市长,泰州市委副书记、统战部部长,徐州市市长,徐州市委书记...
谁任省委社会工作部部长?
陈雪楚湖南省委社会工作部部长崔建军广东省委社会工作部部长唐轶昂广西壮族自治区党委社会工作部部长王东海南省委社会工作部部长邹勇重庆市委社会工作部部长靳磊四川省委社会工作部部长吴静贵州省委社会工作部部长张晓鸣云南省委社会工作部部长李富忠西藏自治区党委社会工作部部长吴铁陕西省委社会工作部...
两位“70后”副省长晋升省委常委!一周11位省级党委常委履新,包括...
纵观陈敏个人履历,他曾长期在江西省任职,历任吉安县县长、县委书记,井冈山市委副书记、市长,江西省政府副秘书长,江西省委统战部常务副部长等职。2020年7月,陈敏任鹰潭市市长,2021年3月任萍乡市委书记。2023年1月,陈敏任江西省政府副省长,至此番履新。原任江西省委常委、省委秘书长的史文斌已调任吉林省委常委...
10多位省部级干部密集调整,多省份省委常委有新职
统战部部长张春林任山西省委副书记赵大春任河北省副省长陈春江任陕西省副省长刘非任云南省委组织部部长游钧任北京市委组织部部长高校张广军任华中科技大学党委书记(副部长级)二、一周人事看点1、胡静林任国家税务总局党委书记据国家税务总局网站消息,11月28日上午,中央组织部有关负责同志出席国家税务总局领导干部会议,宣布...
【额滴神】陕西“大虎”韩勇坠崖背后
3.反腐:剑锋指向"组织部门"《额滴神》注意到,近年来反腐利刃频频切入过去人们所淡漠的组织部门(www.e993.com)2024年9月17日。仅就今年来说,算上韩勇,已至少有7名各级组织部原部长落马。分别是:山东省委组织部原常务副部长于国华、汕尾市委组织部原部长邓涛、山西阳泉市委组织部原部长金所军、广东陆丰市委组织部原部长林传兴、南充市...
女副省长兼任新职务!她也履新职
公开履历显示,何玲出生于1968年,甘肃临洮人,1990年7月参加工作。早年何玲曾在陕西宝鸡工作,历任宝鸡农业学校学生科副科长、团委副书记,宝鸡农业学校校长助理、团委书记,宝鸡市凤翔县委常委、组织部部长,宝鸡市委组织部副部长,市委组织部副部长、市委基层办主任,宝鸡市千阳县委副书记、县长等职务。2015年,何玲升...
多省份社会工作部“一把手”亮相!有何特点?
邹勇重庆市委社会工作部部长靳磊四川省委社会工作部部长吴静贵州省委社会工作部部长张晓鸣云南省委社会工作部部长李富忠西藏自治区党委社会工作部部长吴铁陕西省委社会工作部部长黄宝树甘肃省委社会工作部部长刘保成青海省委社会工作部部长余剑雄宁夏回族自治区党委社会工作部部长...
多地任命“80后”女副市长,有个共同点
公开资料显示,蒲俊霖,男,1982年11月生,大学学历,管理学硕士,中共党员。2016年5月起,蒲俊霖历任中国石油大学(北京)党委组织部副处级组织员、校党委组织部副部长、新能源与材料学院党委副书记、新能源与材料学院党委书记等职,于2021年5月任中国石油大学(北京)党委组织部常务副部长、党校常务副校长,直至此番履新。
挑重担:多位“全国优秀县委书记”履新职
上述消息显示,杨凌示范区管委会主任职务目前由陕西省副省长窦敬丽兼任。此番出任杨凌示范区管委会常务副主任的何玲出生于1968年,甘肃临洮人,1990年7月参加工作。早年何玲曾在陕西宝鸡工作,历任宝鸡农业学校学生科副科长、团委副书记,宝鸡农业学校校长助理、团委书记,宝鸡市凤翔县委常委、组织部部长,宝鸡市委组织部副部长...