90后A股财务总监一览|会计师|财务部经理|审计员_网易订阅
2021年12月6日 - 网易
2014年10月至2015年3月,任博尔信息咨询公司审计助理;2015年3月至2015年11月,任大信会计师事务所(特殊普通合伙)中级审计员;2015年11月至2016年4月,任德勤华永会计师事务所审计专员;2016年4月至2017年4月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2017年4月至2019年4月,任深圳金证智通投资咨询有限公司高级财务...
详情
2014年10月至2015年3月,任博尔信息咨询公司审计助理;2015年3月至2015年11月,任大信会计师事务所(特殊普通合伙)中级审计员;2015年11月至2016年4月,任德勤华永会计师事务所审计专员;2016年4月至2017年4月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2017年4月至2019年4月,任深圳金证智通投资咨询有限公司高级财务...