中国人民政治协商会议第十三届全国委员会主席副主席简历
陈晓光简历陈晓光,男,汉族,1955年5月生,吉林梨树人,民盟成员,1973年6月参加工作,吉林工业大学农业机械工程系农业机械专业毕业,研究生学历,工学博士学位,教授。现任十三届全国政协副主席,民盟中央常务副主席。1973-1978年吉林省梨树县鹿场工人1978-1982年吉林工业大学农业机械工程系农业机械专业学习1982-1985...
海看股份:关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告
陈晓简历陈晓,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,研究生学历,正高级会计师职称。1996年1月至2011年6月,历任山东有线电视台会计主管、齐鲁电视台财务科长等职务;2011年7月至2022年8月,任山东广播电视台财务资产部副主任;2022年9月至今,任山东广电传媒集团有限公司财务部主任。截至目前,陈晓女士未...
柏年康成陈晓--上海频道--人民网
陈晓简历长春人,36岁,柏年康成健康管理集团董事长。曾因对体育知识的了解,被长春人民广播电台选为体育栏目主持人。后来自主创业,以自己的专业优势制作保健品节目,宣传保健健康理念,正式跻身中国保健品行业,成立柏年康成健康管理集团。图片1/27陈晓所领导的柏年康成健康管理集团2013年位列宁波收入百强企业,排名...
濮阳市副市长陈晓华被查
个人简历陈晓华,男,汉族,1968年3月生,山东莘县人,中央党校研究生,1995年12月加入中国共产党,1990年8月参加工作。历任濮阳市中原啤酒厂技术员、团委副书记,濮阳市能源利用检测所所长,濮阳市安全生产监督管理局副局长。2009.05--2011.06濮阳市安全生产监督管理局副局长、党组书记2011.06--2013.06濮阳市安全生产...
湖北多人履新,涉这些部门“一把手”|武汉市|副主任|湖北省|党委...
陈晓红简历女,汉族,1975年11月生,市委党校研究生学历,公共管理硕士,中共党员。曾任江岸区财政局副局长,江岸区纪委办公室主任,江岸区纪委常委、办公室主任,江岸区西马街工委副书记、办事处主任,江岸区西马街工委书记,新洲区副区长,新洲区政府党组成员、副区长,新洲区政府党组成员、副区长、阳逻经济开发区党工委副...
帮亲属吃空饷,濮阳市原副市长陈晓华被“双开”
个人简历陈晓华,男,汉族,1968年3月生,山东莘县人,中央党校研究生,1995年12月加入中国共产党,1990年8月参加工作(www.e993.com)2024年9月15日。历任濮阳市中原啤酒厂技术员、团委副书记,濮阳市能源利用检测所所长,濮阳市安全生产监督管理局副局长。2009.05--2011.06濮阳市安全生产监督管理局副局长、党组书记2011.06--2013.06...
陈晓钟任徐州市委常委、市纪委书记
????陈晓钟曾任省纪委监委案件审理室主任、副主任。公开简历显示,陈晓钟,男,1973年9月生,汉族,江苏宿迁人,在职研究生学历,博士学位,2000年5月加入中国共产党,1996年10月参加工作。????此前任徐州市委常委、市纪委书记的王逍霄,已于今年8月任宿迁市委常委、常务副市长,市政府党组副书记。
「书画家陈晓,荣登2024年度百强艺术家榜单」——专题报道
个人简历陈晓|2024百强艺术家陈晓,1959年生,籍贯四川绵阳,字德,号“逆行者”,笔名蓝冰,逆行斋主人。他自幼热爱书画艺术,少年时师从竹君、孟初老先生舞墨弄彩,向洪志存等大师学艺,90年代毕业于中国书画函授大学。四十多年来,陈晓作品在各级展览、大赛和报刊中发表入选、获奖逾数百次。为国家一级美术师、...
证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及...
鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次会议提名张海明先生、韩本毅先生、陈晓先生、林群女士为第五届董事会非独立董事候选人(简历请见附件一),所有非独立董事任期均为三年,自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体...
江苏两地纪委书记“上新”
公开简历显示,陈晓钟,男,1973年9月生,汉族,江苏宿迁人,在职研究生学历,博士学位,2000年5月加入中国共产党,1996年10月参加工作。此前任徐州市委常委、市纪委书记的王逍霄,已于今年8月任宿迁市委常委、常务副市长,市政府党组副书记。接中共江苏省委通知光华同志任