刘浩,已任蚌埠医学院副院长
刘浩,已任蚌埠医学院副院长据蚌埠医学院官网消息,日前,安徽省委决定,刘浩同志任蚌埠医学院党委委员、常委、副院长。官网简历显示,刘浩,男,汉族,1979年9月出生,中共党员,安徽宿州人,博士,教授。安徽省学术技术带头人后备人选,中国药理学会-施维雅青年药理学家奖获得者,安徽省特支计划人才,皖江学者特聘教授。
定了!翁建平被任命为蚌埠医学院院长
据蚌埠医学院官网信息,11月16日下午,学校召开领导班子扩大会议,宣布省委决定:聘任翁建平同志为蚌埠医学院院长。蚌埠医学院官网截图翁建平系我国知名内分泌专家,致力于糖尿病等内分泌疾病临床、教学与科学研究30余年。2004年来在中山大学培养博士研究生36名。在中山大学附属第三医院担任副院长(2007-2015)期间,分管学科...
中国科大附一院副院长翁建平获聘蚌埠医学院院长
蚌埠医学院网站11月18日发布消息称,11月16日下午,学校召开领导班子扩大会议,宣布安徽省委决定:聘任翁建平同志为蚌埠医学院院长。????翁建平,男,1965年8月出生,1985年8月参加工作,江苏常熟人,九三学社社员,研究生学历,医学博士学位,长江学者特聘教授、主任医师,长期致力于糖尿病及内分泌疾病临床、教学与科学研究,...
他任安徽省卫健委党组书记(图/简历)
公开资料显示,刘同柱,男,汉族,1966年12月出生,籍贯、出生地岳西,在职研究生学历,管理学博士,中共党员。刘同柱1989年7月毕业于蚌埠医学院临床医学专业,华中科技大学同济医学院临床医学研究生毕业,合肥工业大学管理学院管理科学与工程专业博士毕业。先后参加清华大学继续教育学院、北京大学光华管理学院医院管理高级课程...
省委调整蚌埠医学院领导班子
日前,省委决定,姚文兵同志任蚌埠医学院党委委员、常委、副书记;因年龄原因,王俊和同志不再担任蚌埠医学院党委副书记职务。姚文兵简历姚文兵,男,汉族,1968年1月出生,中共党员,安徽歙县人,硕士,教授。1990年7月毕业于安徽师范大学中文系。1990年7月至2020年4月,在安徽医科大学工作,历任党委组织部秘书,人事处(教师...
安徽省委决定:聘任翁建平同志为蚌埠医学院院长
蚌埠医学院网站11月18日发布消息称,11月16日下午,学校召开领导班子扩大会议,宣布安徽省委决定:聘任翁建平同志为蚌埠医学院院长(www.e993.com)2024年9月19日。翁建平,男,1965年8月出生,1985年8月参加工作,江苏常熟人,九三学社社员,研究生学历,医学博士学位,主任医师,长期致力于糖尿病及内分泌疾病临床、教学与科学研究,曾获国家科学技术进步奖二...
安徽蚌埠医学院主要领导调整!蒋家平任党委书记
2019年底,安徽省政府已将蚌埠医学院更名为蚌埠医科大学事项正式向教育部申报。蒋家平简历:蒋家平,男,汉族,1966年9月出生,中共党员,安徽巢湖人,高级工程师。1988年7月毕业于中国人民大学历史学系。1988年7月至2015年11月,在中国科学技术大学工作,历任校长办公室副主任,党委宣传部副部长兼新闻中心副主任,党委办公...
人事任免!蚌埠医学院迎来新校长
蚌埠医学院迎来新校长11月16日下午,蚌埠医学院召开领导班子扩大会议,宣布省委决定:聘任翁建平同志为蚌埠医学院院长。翁建平简历翁建平,男,1965年8月出生,1985年8月参加工作,江苏常熟人,九三学社社员,研究生学历,医学博士学位,主任医师。教育部国家重点学科内科学(中山大学内分泌代谢病)首任学科带头人,国家临床重点...
范先群任上海交通大学党委副书记(图/简历)
范先群同志简历范先群,男,1964年1月出生,汉族,安徽寿县人,研究生学历,医学博士学位,教授、主任医师,1987年7月参加工作,1995年8月加入中国共产党。1987年7月毕业于安徽省蚌埠医学院医疗系临床医学专业。现任上海交通大学党委副书记、医学院党委书记。历任上海交通大学医学院附属第九人民医院党委副书记、书记、院长、...
又一三级医院副院长被查!
个人简历:赵云猛,大学学历,医学学士。高级讲师、客座教授、研究员,先后就读于安徽医科大学医学系、中国科学院心理学函授大学、安徽医科大学研究生学院。任安徽省滁州市第一人民医院(市肿瘤医院)党委副书记、副院长。曾任滁州市第二人民医院副院长。分管滁州市第一人民医院(市肿瘤医院)人事科、党委办公室(党建和统...