武汉地铁集团:王洪锐担任公司董事长,王金峰担任公司总经理
简历显示,王洪锐,男,1967年11月出生,本科学历,高级工程师,中共党员,无境外居留权。他曾任武汉市轨道交通有限公司运营事业总部副总经理,武汉地铁运营有限公司副总经理、总经理,武汉地铁集团有限公司副总经理,以及总经理、董事。王金峰,男,1972年12月出生,本科学历,高级工程师,中共党员,无境外居留权。他曾任中港第二航...
天津轨道集团总经理已任申通地铁母公司副总裁
简历刘纯洁,男,1972年9月出生,汉族,籍贯湖北仙桃,全日制研究生,工学博士,教授级高级工程师,2000年7月参加工作,1996年3月加入中国共产党。曾任上海轨道交通十八号线发展有限公司董事长,上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司董事长,上海轨道交通浦东线发展有限公司总经理、上海申通地铁集团有限公司总工程师、天津轨道...
申通地铁集团领导班子调整 刘纯洁任副总裁
简历刘纯洁,男,1972年9月出生,汉族,籍贯湖北仙桃,全日制研究生,工学博士,教授级高级工程师,2000年7月参加工作,1996年3月加入中国共产党。曾任上海轨道交通十八号线发展有限公司董事长,上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司董事长,上海轨道交通浦东线发展有限公司总经理、上海申通地铁集团有限公司总工程师、天津轨道...
深铁集团董事长辛杰兼任万科董事会副主席
附辛杰简历:辛杰,1966年出生,现任万科董事,深圳市地铁集团有限公司(以下简称“深铁集团”)党委书记、董事长。辛杰于1988年获沈阳工业大学工学学士学位;2005年获香港理工大学工商管理硕士学位;现为正高级工程师、高级经济师。辛杰曾在深圳市外贸集团、深圳市长城物业管理公司工作;1998年8月-1999年2月,任深圳市长...
深圳市地铁集团总经理发生变动
简历:黄力平先生,汉族,1968年12月生,江西南昌人,1994年4月参加工作,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任深圳市工勘岩土工程公司总工办总工程师;深圳市地铁集团有限公司党委委员、副总经理;深圳市人才安居集团有限公司党委委员、副书记,董事、总经理。2021年2月起担任深圳市地铁集团有限公司党委委员、副书记,董事、...
广州地铁集团总经理换人,市铁投总经理刘智成出任
长期在广州地铁工作,2017年出任市铁投总经理根据中华铁道网的消息,10月11日下午,广州地铁集团公司总经理刘智成带队到中铁五局广州地铁项目部检查指导工作(www.e993.com)2024年9月28日。这是刘智成首次以地铁集团总经理的身份出现在公开报道中。18日,记者通过广州地铁核实了该信息。公开资料可见,刘智成长期在广州地铁系统工作,1999年曾在学术期...
武汉公示孟武康、姚春桥、徐精华、盛洪涛、彭国元5人(图|简历)
现任武汉地铁集团有限公司副总经理、党委委员。拟任武汉地铁集团有限公司总经理、党委副书记、董事。徐精华,男,1962年12月出生,汉族,籍贯湖北武汉,大学,1982年10月参加工作,1987年6月加入中国共产党。曾任武汉市公安局一处副处长、国内安全保卫处处长,市公安局政治部副主任,市公安局政治部主任、党委委员,市公安局...
杭州地铁集团董事长邵剑明主动投案,一个多月前被审计
邵剑明,图片来源杭州地铁官方简历显示,邵剑明,男,汉族,1964年10月出生,大学学历,中共党员。邵剑明曾任杭州市京杭运河(杭州段)综合整治和保护开发指挥部(杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司)党委委员、副总指挥、董事、副总经理,杭州经济技术开发区(浙江杭州出口加工区)党工委委员、管委会副主任,杭州市建设委员会...
人事!地铁集团党委书记、董事长最新任职
打开网易新闻查看精彩图片朱少杰2013年6月任杭州市地铁集团有限责任公司董事会董事、副董事长、总经理。2017年9月任杭州市实业投资集团有限公司董事会董事、副董事长、总经理。据杭州廉政网5月14日消息,杭州市地铁集团有限责任公司(以下简称:杭州地铁)党委书记、董事长邵剑明涉嫌严重违纪违法,主动投案,目前正在接...
广州地铁设计研究院股份有限公司
公司是一家为轨道交通、市政、建筑等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司,主营业务包括轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等,核心业务是轨道交通的勘察设计业务。报告期内主营业务未发生重大变化。(二)主要经营模式在销售模式方面,公司依靠已经建立的华南、华东、中南、东南、西部、华北...