5位厅干履新,“80后”正厅葛坦调任乌鲁木齐市委副书记
后到商丘市睢阳区挂职,任区委常委、副区长。2011年4月,任共青团河南省委副书记、党组成员,2016年8月,任河南省驻马店市委常委,同年10月,任驻马店市委政法委书记。2021年9月任信阳市委副书记,组织部长,后任信阳市委副书记、政法委书记。2023年,任中共河南省委农村工作领导小组办公室主任,河南省农业农村厅党组书...
河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
2006.05--2007.07商丘市睢阳区委常委、统战部部长2007.07--2011.11豫东宾馆总经理、党总支书记2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名...
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)中国经济网商丘10月31日综合报道据大河网消息,10月26日下午,商丘市委常委、政法委书记杜新军冒雨到睢阳区法院闫集法庭调研视察。2016年10月28日,安阳市第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议决定免去:杜新军安阳市人民政府副市长职务。9月29日下午,中国共产党商...
丁巍任河南安阳市委书记 张笑东被免职(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
河南安阳市委书记涉严重违纪被立案调查(图/简历)
1991年8月任商丘团地委副书记。1995年2月任商丘团地委书记、党组书记。1995年11月-1996年11月在团中央挂职,任团中央组织部长助理。1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。
张笑东接替张广智任安阳市委书记 马林青拟任市长(图|简历)
1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南省监察厅副厅长;河南省纪委常委、监察厅副厅长;河南省政府外事侨务办公室...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;...
河南安阳市委书记被省纪委立案调查 上任未满1年
1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、秘书长;...
河南安阳市委书记上任未满一年
1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、秘书长;...