首航高科能源技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会...
2023年9月12日 - 新浪
黄文博先生,公司实际控制人,出生于1972年12月,中国籍,无境外永久居留权,EMBA硕士学历,教授级高级工程师。2007年2月至2010年11月任公司副总经理;2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总经理;2010年12月至2021年10月任公司副董事长兼副总经理;2021年10月13日起至今任公司董事长。黄文博先生为本公司实际控制...
详情
黄文博先生,公司实际控制人,出生于1972年12月,中国籍,无境外永久居留权,EMBA硕士学历,教授级高级工程师。2007年2月至2010年11月任公司副总经理;2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总经理;2010年12月至2021年10月任公司副董事长兼副总经理;2021年10月13日起至今任公司董事长。黄文博先生为本公司实际控制...