苏州可川电子科技股份有限公司关于公司被认定为国家级专精特新...
二、非独立董事候选人简历朱春华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年5月出生,大专学历。历任金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司生产技术员,华胤钢结构工程(昆山)有限公司业务员,昆山创维营销有限公司执行董事,昆山宇成电子有限公司业务经理,苏州诚泽商务咨询有限公司业务经理,昆山平川电子工业有限公司执行董事,昆山元江...
证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2024-012
二、非独立董事候选人简历朱春华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年5月出生,大专学历。历任金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司生产技术员,华胤钢结构工程(昆山)有限公司业务员,昆山创维营销有限公司执行董事,昆山宇成电子有限公司业务经理,苏州诚泽商务咨询有限公司业务经理,昆山平川电子工业有限公司执行董事,昆山元江...
证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2024-012_手机新浪网
二、非独立董事候选人简历朱春华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年5月出生,大专学历。历任金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司生产技术员,华胤钢结构工程(昆山)有限公司业务员,昆山创维营销有限公司执行董事,昆山宇成电子有限公司业务经理,苏州诚泽商务咨询有限公司业务经理,昆山平川电子工业有限公司执行董事,昆山元江...
江苏公示吴庆文、吴新明、沈觅、周伟4人(简历)
4、周伟,男,汉族,1974年7月生,大学,硕士,中共党员,现任苏州市政府党组成员、秘书长,拟任县(市、区)委书记、国家级开发园区党工委书记。公示时间为:2021年8月26日至9月1日。对公示对象有何反映,请于公示期间与省委组织部联系。联系电话:025—12380—1、83393875,83391898(传真)。联系地址:南京市北京西路70号...
“全国第一县”书记周伟,有新职
公开信息显示,周伟是江苏张家港人,1996年8月参加工作,1993年10月入党。他曾任苏州市政府副秘书长、市政府办公室党组成员等职。2015年4月,周伟任昆山市委常委,后任昆山市委常委、组织部部长。 2016年3月,周伟任苏州市经信委主任,2018年8月任苏州市政府秘书长。 2021年9月,周伟任昆山市委书记、昆山经济...
周伟任昆山市委书记、昆山经济技术开发区党工委书记(图|简历)
周伟简历周伟,男,1974年7月出生,江苏张家港人,1996年8月参加工作,1993年10月入党,大学学历,硕士学位(www.e993.com)2024年9月19日。曾任苏州市政府副秘书长、市政府办公室党组成员。2015年4月,昆山市委常委,后出任昆山市委常委、组织部部长;2016年3月,苏州市经信委主任;2018年8月,苏州市政府秘书长;...
刘乐明任苏州市监委代主任 陆春云、杨知评任副市长(图|简历)
经表决任命刘乐明为市监察委员会副主任,代理市监察委员会主任职务;决定任命陆春云、杨知评为市人民政府副市长;决定任命周伟为市人民政府秘书长。据中国经济网党政领导人物库资料显示,金洁,女,1968年5月生,近日已任苏州市委常委。刘乐明简历刘乐明,男,1964年11月生,汉族,江苏靖江人,1986年7月参加工作,1991年4月...
周伟任江苏昆山市委书记
周伟简历周伟,男,1974年7月出生,江苏张家港人,1996年8月参加工作,1993年10月入党,大学学历,硕士学位。曾任苏州市政府副秘书长、市政府办公室党组成员。2015年4月,昆山市委常委,后出任昆山市委常委、组织部部长;2016年3月,苏州市经信委主任;2018年8月,苏州市政府秘书长;...
“最强县级市”不到两年再换帅:47岁周伟任昆山市委书记
周伟简历周伟,男,1974年7月出生,江苏张家港人,1996年8月参加工作,1993年10月入党,大学学历,硕士学位,历任张家港团市委书记、青联主席、南丰镇镇长、党委书记、张家港保税区党工委委员、管委会副主任、张家港市委常委等职,后调苏州市工作,任苏州市政府副秘书长、市政府办公室党组成员。
顾海东任苏州市副市长 顾海东简历资料照片
(2021年9月10日苏州市第十六届人大常委会第三十七次会议通过)任命顾海东为苏州市人民政府副市长;任命陈羔为苏州市人民政府秘书长;免去周伟的苏州市人民政府秘书长职务。顾海东同志简历顾海东,男,汉族,1966年9月生,硕士研究生,中共党员。现任苏州市委常委、副市长。曾任乡镇党委书记、县级市政府组成部门正职,地级...