马赟任陕西宝鸡市常务副市长(图/简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,马赟,1963年5月生,此前担任宝鸡市委常委、组织部长,近日已任市政府党组副书记,此次履新副市长将任常务副市长;今年2月,原任宝鸡市常务副市长的张敬原已任宝鸡市人大常委会副主任;今年2月,袁军晓已任渭南市副市长。马赟简历马赟,男,汉族,1963年5月生,陕西平利人,1986年11...
陕西省政府调整部分领导分工 姚引良任常务副省长(图|简历)
6月18日,陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议决定任命姚引良为陕西省副省长。原任陕西省委常委、常务副省长江泽林今年4月已调任国务院副秘书长(相关报道)。姚引良简历姚引良,1956年7月生,男,汉族,陕西户县人,1977年3月参加工作,1975年1月加入中国共产党,在职研究生学历,管理学博士,教授。历任...
教育部领导名单|副部长|副主任|甘肃省委_网易订阅
2023.12-教育部党组成员、副部长、总督学,中国福利会执行委员会副主席(兼),全国少工委常务副主任陈杰简历陈杰,男,1965年7月生,福建福清人,中共党员,教授,博士生导师,中国工程院院士,IEEEFellow、IFACFellow。分别于1986、1996、2001年获北京理工大学学士、硕士和博士学位。历任北京理工大学自动控制系主任、信...
陕西省副省长魏建锋出任湖南省委常委(简历/图)
2011.03--2011.04陕西省汉中市委常委;2011.04--2013.04陕西省汉中市委常委、市政府副市长、党组副书记;2013.04--2013.07陕西省汉中市委副书记;2013.07--2017.12陕西省杨凌农业高新技术产业示范区党工委副书记、管委会常务副主任(正厅级)2017.12--2019.01陕西省委副秘书长、省委军民融合发展委员会办公室常务副主任...
樊维斌任陕西省委组织部常务副部长(简历)
樊维斌任陕西省委组织部常务副部长(简历)经济日报-中国经济网西安5月5日综合报道据陕西《渭南日报》消息,4月30日,渭南市委召开全市领导干部大会,宣布省委任职决定:魏建锋同志任中共渭南市委委员、常委、书记。省委组织部常务副部长樊维斌出席并讲话。据了解,这是樊维斌首次以陕西省委组织部常务副部长身份公开亮相。
牛一兵任中央网信办副主任,之前是陕西省委常委、宣传部部长
12月14日,中央网信办网站的“办公室领导”一栏进行了更新,牛一兵出任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任(www.e993.com)2024年9月29日。牛一兵,在陕西工作了两年,2018年10月他出任陕西省委常委、宣传部部长。接替他出任陕西省委常委、宣传部部长的王晓,此前是青海省委常委、西宁市委书记。■牛一兵简历牛一兵,男,1966年3月生,汉族,...
李书磊履新中宣部常务副部长,曾任福建省委常委、宣传部部长
此前,李书磊任中央党校(国家行政学院)分管日常工作的副校(院)长(正部长级)。任中央党校常务副校长前,李书磊任中央纪委副书记,国家监委副主任,中央纪委国家监委机关党委书记。官方简历显示,李书磊生于1964年1月,河南原阳人。1978年,恢复高考的第二年,年仅14岁的他考入北京大学图书馆学系,后本硕连读,...
陕西省常务副省长梁桂,已任江西省委常委、宣传部部长
据江西卫视《江西新闻联播》9月2日晚消息:9月1日,江西省委常委、省委宣传部部长梁桂在吉安市调研党史学习教育工作。上述报道显示,陕西省委常委、常务副省长梁桂,已跨省履新,任江西省委常委、宣传部部长。(资料图来源:西部网)梁桂1964年8月生,安徽合肥人,1984年7月参加工作,1993年6月加入中国共产党,复旦大学...
中国共产党陕西省第十四届委员会常务委员会委员简历
刘国中同志刘国中,男,汉族,1962年7月生,研究生,中共党员,现任十九届中央委员,陕西省委书记、省人大常委会主任。赵一德同志赵一德,男,汉族,1965年2月生,省委党校研究生,中共党员,现任十九届中央候补委员,陕西省委副书记,省政府省长、党组书记。赵刚同志赵刚,男,汉族,1968年6月生,研究生,中共党员,现任陕西省委...
新一届全国人大委员长、副委员长,秘书长(附简历)
1985-1985年辽宁省委办公厅秘书1985-1987年电子工业部办公厅秘书(1986.07副处级)1987-1988年电子工业部党组办公室副主任(正处级)1988-1995年广东省惠州市副市长(挂职)(其间:1990-1991年兼惠州大亚湾工业区管委会党组书记;1991.10副局级;1993-1995年兼惠州仲恺国家高新技术产业开发区管委会主任、党组书记)...