黑龙江公示马健、王金力、冯海军、朱德宝、刘志国等18人(简历)
马健女,满族,1966年11月生,52岁,1989年7月参加工作,2000年12月入党,吉林大学环境化学专业大学毕业,现任省生态环境厅环境影响评价与排放管理处处长,拟任省生态环境厅党组成员,提名为省生态环境厅副厅长。王金力男,汉族,1965年9月生,53岁,1988年7月参加工作,1987年4月入党,黑龙江大学法律专业大学毕业,现任省人...
马健简历资料照片 任共青团江西省委书记
人物简历:马健,男,汉族,1974年12月出生,中共党员,在职中央党校研究生学历。历任中共北京市委办公厅秘书;中共青海省委办公厅秘书;中共青海省海晏县委副书记(正县级);中共青海省海晏县委书记;青海团省委副书记;中共江西省委办公厅副主任等职;2016年10月—2017年02月,共青团江西省委党组副书记、团省委副书...
黄卿任郑州市副市长 马健任郑州航空港实验区管委会主任
2010.10—2011.08郑州新区管委会副主任、党工委委员,郑州国际物流园区管委会主任、党委副书记(2011.01获北京大学公共管理硕士学位)2011.08—2011.12河南省郑州市人民政府副市长,郑州新区党工委委员,郑州国际物流园区管委会主任、党委副书记2011.12—2015.02河南省郑州市人民政府副市长。2015.02—郑州航空港实验区管委会主任。
河南任免贾瑞琴、刘冠华、李湘豫、马健、蔡永礼、张延明等职务
2001.07—2006.12,中共开封市顺河回族区区委副书记、区长、区委书记2006.12—2011.09,中共商丘市委委员、商丘市人民政府党组成员、副市长;2011.09,中共商丘市委常委、宣传部部长;2015.07,河南省民委(宗教局)主任(局长)、党组书记;2020.03,河南省人大常委会民族侨务工作委员会、外事工作委员会主任。李湘豫简历李湘豫,...
马健当选共青团江西省委书记(简历)
人物简历马健,男,汉族,1974年12月出生,中共党员,在职中央党校研究生学历。历任中共北京市委办公厅秘书;中共青海省委办公厅秘书;中共青海省海晏县委副书记(正县级);中共青海省海晏县委书记;青海团省委副书记;中共江西省委办公厅副主任等职;2016年10月—2017年02月,共青团江西省委党组副书记、团省委副书记...
安庆市“两会”选举产生新一届主要领导!
2018年1月7日,安庆市第十七届人民代表大会第一次会议,选举魏晓明为安庆市人大常委会主任、陈冰冰为安庆市人民政府市长;同日,政协安庆市第十五届委员会第一次会议,选举章松为安庆市政协主席(www.e993.com)2024年9月17日。安庆市人民代表大会公告第一号安庆市第十七届人民代表大会第一次会议于2018年1月7日选举产生安庆市第十七届人民代表大会...
安徽六国化工股份有限公司关于选举职工监事的公告
附:职工监事简历吴健:男,1964年4月出生,本科学历,高级政工师职称。1984年—1993年在铜陵化工集团新桥矿业有限公司工作,先后任办公室秘书、副主任、主任。1993年—2000年铜化集团公司办公室工作、企管处工作。2000年—2006年在铜陵市化学工业集团金桥有限责任公司工作,任党委委员、工会主席。2006年—2014年7月在铜陵...
2021年全国五一劳动奖和全国工人先锋号推荐集体及个人事迹简介
马健,男,彝族,1981年8月出生,中共党员,工程硕士学历,高级工程师,现任云南交投集团怒江美丽公路股份有限公司总工程师。先后荣获云南省五一劳动奖章、云南省云岭工匠、云南省模范班组长。该同志一直在一线从事技术工作,在桥梁技术方面颇有造诣,是云南省首座千米级桥梁的技术负责人,也是云南省桥梁专家和技术带头人。16年...
任命来了〔2020.03.31〕
1990.07--1999.04重庆市公安局一处主任科员、科长(期间:1996.09--1998.10西南政法大学民商法在职研究生班学习)1999.04--2000.09重庆市政府研究室主任科员2000.09--2002.09重庆市政府办公厅副处级秘书(2001.09--2007.01攻读西南大学农业经济管理博士学位)
中央候补委员刘剑任新疆维吾尔自治区民政厅党组书记、副厅长
来景刚任自治区人民政府副秘书长(厅长级)、政府办公厅党组成员,免去其和田地委委员职务。王奕文任喀什地委委员、副书记(厅长级)(政法委书记),免去其巴州党委副书记、常委、委员(政法委书记)职务。马健任喀什地委委员(组织部部长),免去其吐鲁番市副市长职务。