...中国邮政来了一位新领导,为啥由财政部任命?(附邮政最新班子简历)
5、郭成林,党组成员,总会计师再来说说这位总会计师。他生于1973年11月,是班子里年龄最小的。他长期工作于建筑系统,一直在中国建筑内部各公司任职,最后担任中国建筑集团党组办公室主任,2019年提拔来到邮政。6、温少祺,党组成员,副总经理。温少祺的主责是负责邮政物流,所以他兼任中国邮政速递物流股份有限公司董事长。...
大搞“雅腐”!光大集团原董事长唐双宁被逮捕
公开资料显示,唐双宁1954年10月出生于辽宁省北镇市,1982年毕业于东北财经大学。他早年在建设银行沈阳市分行、中国人民银行沈阳市分行工作,1997年进入中国人民银行总行,先后任信贷管理司司长、货币金银局局长、银行监管一司司长等职。2017年12月,唐双宁结束长达10年的“光大”生涯,卸任退休。据长安街知事报道,唐双宁...
金融系统人事调整继续!中央决定:崔勇履新
目前,光大集团的领导班子还包括刘慧敏(党委委员、执行董事、副总经理)、洪波(党委委员、副总经理)、于法昌(党委委员、副总经理,兼任中国光大集团有限公司总裁,光大控股有限公司董事会主席)、王毅(党委委员、副总经理)、王志恒(党委委员、执行董事,兼任中国光大银行股份有限公司党委副书记、执行董事、行长)、高爱武...
李晓鹏出任中国光大集团股份公司党委书记,接替唐双宁
李晓鹏简历现任中国光大集团股份公司党委书记,兼任中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。曾任中国工商银行河南省分行副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行行长,中国华融资产管理公司副总裁,中国工商银行党委委员...
光大证券股份有限公司 2024年第一季度报告
光大证券第七届董事会非独立董事候选人简历赵陵先生,1972年出生,中国社会科学院研究生院管理学博士。现任公司董事长、执行董事。曾任中国光大银行(3.040,0.03,1.00%)股份有限公司(一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司,上海证券交易所股份代码:601818,香港联交所股份代码:6818)总行资金部职员、交易室副...
光大银行行长王志恒已出任党委书记
简历显示,吴利军自2020年3月起任光大银行副董事长(www.e993.com)2024年9月17日。2023年8月出任光大集团党委书记,9月出任光大集团董事长。吴利军曾任国内贸易部国家物资储备调节中心副主任(副局级),中国证券监督管理委员会信息中心负责人,培训中心副主任(主持工作),人事教育部主任、党委组织部部长,中国证券监督管理委员会党委委员、主席助理,...
三个月内光大实业董事长、副总经理先后被查,两人曾三度共事
最新被查的黄智洋,1967年7月生,河南罗山人,1990年7月参加工作,河南财经学院财政金融系金融专业毕业,从简历来看,黄智洋曾在光大集团旗下多个一级子公司履职,还曾在中国人民建设银行、中信银行、兴业银行等金融机构工作。在光大集团任职期间,黄智洋曾先后在光大银行郑州分行、福州分行任职,并曾出任光大银行人力资源部副...
中央决定:光大集团迎来新党委副书记!建行副行长崔勇出任
王毅(党委委员、副总经理)、王志恒(党委委员、执行董事,兼任中国光大银行股份有限公司党委副书记、执行董事、行长)、高爱武(中央纪委国家监委驻中国光大集团股份公司纪检监察组组长,中国光大集团股份公司党委委员)。
中国工商银行股份有限公司董事会决议公告
刘珺先生简历刘珺,男,中国国籍,1972年出生。刘珺先生自2020年8月至2024年5月任交通银行股份有限公司副董事长、执行董事,自2020年7月至2024年5月任交通银行行长。刘珺先生曾任中国投资有限责任公司副总经理。曾任中国光大集团股份公司副总经理,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理,期间先后兼任光大永明人寿保险有...
央企人事观察:今年37家央企46位“一把手”履新
谭瑞松简历:谭瑞松,男,汉族,1962年生,湖南攸县人,北京航空学院学士、哈尔滨工程大学工程硕士、博士,研究员级高级工程师。现任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记。曾任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总经理,哈尔滨东安发动机(集团)有限公司副董事长、总经理,哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事长、党委书记,中国航...