人事局:江苏多个设区市领导班子成员、县区一把手到任
官方简历显示,王国荣,男,1970年3月生,汉族,江苏常州人,在职研究生学历,博士学位,副教授,1991年1月加入中国共产党,1992年8月参加工作。看扬州。6月19日,扬州市邗江区召开领导干部会议,宣布省委、市委关于邗江区主要领导调整的决定:钱峰同志任中共扬州市邗江区委书记;张新钢同志任中共扬州市邗江区委副书记,...
黄三平任新疆自治区政府党组成员 原任伊犁州党委书记(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,黄三平,1957年3月生,2013年7月任伊犁哈萨克自治州党委书记。近日,曾存已接替黄三平出任伊犁州党委书记职务(相关报道)。黄三平简历黄三平,男,汉族,1957年3月生,祖籍湖北黄陂,1976年11月参加工作,1978年6月加入中国共产党,在职研究生学历。1976年11月至2004年07月在博州...
伊犁州新一届州长、副州长简历(州长库尔玛什·斯尔江)
卢蜀江,男,汉族,1964年5月生,四川资阳人,1986年7月参加工作,1985年5月入党,大学学历(1986年7月西北农业大学农业经济管理专业毕业)。1982.09西北农业大学农业经济管理专业学习;1986.07自治区财政厅农业处科员(其间:1989.10—1990.10焉耆县财政局锻炼);1993.03自治区财政厅农财处副主任科员、主任科员(其间:1994.09—1996....
伊犁州十四届人大常委会主任、副主任、秘书长简历
1979.09伊犁州财贸学校商业会计专业学习;1982.07伊宁县商业局蔬菜公司会计;1985.02伊宁县委组织部统计、秘书;1988.12伊犁地区团委秘书;1989.03伊犁地委组织部干部一科科员(1987.09—1991.03新疆高等教育自学考试汉语言文学专业学习);1992.06伊犁地委组织部干部一科副科长;1994.02伊犁地委组织部组织科科长;1997.11伊宁市副市长(其间:...
祖农·艾克拜尔卸任副省级新疆伊犁州人大常委会主任职务
2001.03新疆伊犁州劳动和社会保障局党组成员、副局长2001.08新疆伊犁州环保局党组成员、局长(其间:2002.09-2003.01中央党校培训部新疆班学习)2003.03新疆伊犁州环保局党组副书记、局长2007.11新疆伊犁州人大常委会副主任(副厅长级)、州环保局党组副书记
新疆维吾尔自治区党委宣传部部长闫国灿履新伊犁州政协
闫国灿简历闫国灿,男,汉族(www.e993.com)2024年9月15日。曾任阿克苏地委副书记、纪委书记、政法委书记。2011.02新疆维吾尔自治区质量技术监督局党组成员、副书记、局长2013.03和田地委书记2016.05新疆维吾尔自治区党委宣传部部长2016.10伊犁州政协党组书记(简历来源:人民网截至2016年10月)...
新疆宣传部长闫国灿调任伊犁州政协党组书记
伊犁州领导库尔玛什、张明理、祖农、沙布尔、黎明辉、艾尼瓦尔、田洪、卢蜀江、赵天杰、阿不都沙拉木、吴奉军、李新军等州四大班子主要领导,可克达拉市委副书记、兵团四师师长丁憬,州法院、检察院和自治州相关部门负责人参加会议。闫国灿简历闫国灿,男,汉族。曾任阿克苏地委副书记、纪委书记、政法委书记。
库尔玛什·斯尔江任伊犁州党委副书记
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,马宁·再尼勒,哈萨克族,1958年1月生,此前担任伊犁哈萨克自治州州党委副书记、州长,近日已当选新疆自治区十二届人大常委会副主任;库尔玛什·斯尔江,哈萨克族,1959年5月生,此前担任新疆维吾尔自治区纪委副书记。库尔玛什·斯尔江简历...
黄三平任新疆维吾尔自治区政府党组成员,曾任伊犁州委书记
12月14日,新疆维吾尔自治区人民政府党组成员黄三平,自治区人民政府副秘书长杨伊波,自治区人民政府办公厅秘书六处处长王卫一行到自治区招商发展局调研。(原题为《自治区人民政府党组成员黄三平一行来我局调研》)黄三平简历黄三平,男,汉族,1957年3月生,祖籍湖北黄陂,1976年11月参加工作,1978年6月加入中国共产党,在职...
伊犁州十三届政协主席、副主席、秘书长简历(主席赛尔建·乌合拜)
2005.12伊犁州农业局党组书记、副局长(副厅长级)2015.02伊犁州政协党组成员、副主席(副厅长级)潘行科简历男,汉族,1960年9月生,山东平度人,1983年9月参加工作,1986年2月入党,大学学历(1983年9月新疆大学中国语言系哈萨克语专业毕业)。现任伊犁州政协党组成员,州政府党组成员、秘书长,州政府办公厅党组书记。