孙咸泽任国家食药监总局药品安全总监(简历)
此前,他担任国家食品药品监督管理总局党组成员。孙咸泽同志简历孙咸泽,男,汉族,1957年6月出生,江苏赣榆人,1975年6月参加工作,1985年8月加入中国共产党,大学学历。1975年6月至1978年3月在江苏省新沂县唐店公社插队知青。1978年3月至1982年1月南京药学院药学系学习,获理学学士学位。1982年至1991年在成都制药一厂...
中纪委通报:山东省药监局原副局长史国生被开除党籍
史国生于1961年4月出生,曾在山东省菏泽药监系统工作多年,一度担任菏泽市食品药品监督管理局局长。2016年1月,他上任山东省食品药品监督管理局巡视员一职,2019年5月调任至山东省药品监督管理局担任副局长。早在2021年6月退休的史国生,却在2023年9月登上了山东省纪委监委的通报名单,没能“平安着陆”。中纪委此番...
冯征任山西省食药监局党组书记 赵光国不再担任(图|简历)
赵光国,男,1962年8月生,山西省吕梁市离石区人,中央党校在职研究生学历,中共党员,1983年9月参加工作。历任柳林县委常委、副县长,吕梁行署副秘书长、地区招商引资局局长,省食品药品监督管理局副局长、党组成员,省卫生厅副厅长、党组成员(兼)、省食品药品监督管理局局长、党组书记(二级局)。2013年7月至2018年1...
张小宁任陕西省食药监局局长 胡小平不再担任(图|简历)
张小宁,男,1962年8月生,陕西洛川人,1982年12月入党,1983年7月参加工作,全日制大学学历、理学学士,在职研究生学历、管理学硕士。曾任陕西省政府副秘书长、省政府办公厅党组成员等职务。2017.12陕西省食品药品监管局党组书记、局长,陕西省食品安全委员会办公室主任。
辽宁省公安厅食药侦总队总队长张德威接受审查调查(简历)
张德威简历张德威,男,汉族,1976年1月出生,辽宁盖州人,1996年8月参加工作,1998年12月加入中国共产党,在职硕士研究生学历。1996.08--1997.08辽宁省盖州市公安局政治处见习;1997.08--1999.08辽宁省盖州市公安局政治处办事员;1999.08--2002.02辽宁省盖州市公安局刑警大队科员;...
正风肃纪|山东三地通报一批典型问题:一乡镇食药所所长乱罚款被处分
周村区原城市管理和行政执法局党组成员、副局长、原区城乡环境综合整治办公室主任郭友东涉嫌严重违纪违法,目前正接受周村区纪委监委纪律审查和监察调查(www.e993.com)2024年9月19日。郭友东简历:郭友东,男,汉族,1965年3月生,淄博临淄人,大学学历,1984年7月参加工作,1997年6月加入中国共产党。历任周村区建筑设计院副院长、建管处安全科科长、建...
马越男任新组建山东省食药监局局长(简历)
原标题:新组建的山东省食药监局成立马越男任局长(简历)新省食药监局正式成立马越男任党组书记、局长5名副局长(副主任)同时上任资料图:马越男资料图:陈绍民中国经济网济南7月17日综合报道据山东省食品药品监督管理局网站“局长之窗”信息显示,马越男已任山东省食品药品监督管理局党组书记、局长。
孙咸泽、焦红任国家食药监管局副局长(图/简历)
孙咸泽、焦红任国家食药监管局副局长(图/简历)中国经济网北京9月12日讯据国家食品药品监督管理局网站局领导介绍一栏显示,孙咸泽、焦红任国家食品药品监督管理局副局长。孙咸泽,男,汉族,1957年6月出生,江苏赣榆人,1975年6月参加工作,1985年8月加入中国共产党,大学学历。1975年6月至1978年3月在江苏省新沂县唐...
领导信息
国家市场监督管理总局党组成员,国家药品监督管理局党组书记、局长徐景和国家药品监督管理局党组成员、副局长赵军宁国家药品监督管理局党组成员、副局长黄果国家药品监督管理局党组成员、副局长雷平国家药品监督管理局党组成员、副局长袁林国家药品监督管理局药品安全总监...
国家食药总局原局长张勇任发改委副主任 简历及照片
张勇简历张勇,男,汉族,河北平山人,1953年9月生于北京市,1969年8月参加工作,1974年3月加入中国共产党,发展经济学硕士,高级经济师。曾在黑龙江生产建设兵团、解放军部队、北京真空仪表厂、北京微波通讯设备厂工作。1979年至1983年,在中国人民大学学习。1983年后,在国家计委固定资产投资司和国家开发银行综合计划局、国...