壹点送岗丨山东省环保发展集团有限公司公开招聘了
山东省环保发展集团有限公司(简称“省环保集团”)是经省委、省政府批准,于2022年6月成立的省属大型战略性环保产业集团。总部位于山东省济南市,注册资本40亿元。省环保集团立足全省环境治理的市场化支撑平台、省级环保科技成果研发转化平台、环保产业项目投融资平台、环保产业市场化综合服务平台等“四个平台”的功能定位,积...
浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
1993年8月至2011年8月历任物产中大金属集团有限公司进口贸易二部副经理、矿产经营部总经理、钢铁原料部总经理兼国际钢铁产业事业部长助理;2011年8月至2017年7月任浙江物产金属集团有限公司副总经理、党委委员;2017年7月至2021年3月任浙江物产金属集团有限公司董事、副总经理、党委委员;2021年3月至2023年7月任物产中大...
一个月内 陕西多家国企密集“换帅”
李元曾长期在曲江工作,历任曲江新区管委会文化事业发展局局长,曲江新区管委会办公室主任,陕西文化产业投资控股有限公司副总经理、曲江文化产业投资(集团)有限公司董事长(兼)、曲江新区党工委书记等职。2017年2月任西安市副市长,次月兼任中共西安国际港务区工作委员会书记。2019年2月调任陕西医药控股集团有限责任公司...
长沙水业集团党委书记、董事长潘青一行莅临三友环保调研指导
近日,长沙水业集团党委书记、董事长潘青率队,带领集团领导班子和职能部门负责人、各子公司负责人等一行莅临三友环保调研指导工作。三友环保董事长侯丹,副总经理张艳、杨博智,副总工程师韩红波等出席调研座谈会。在会谈上,三友环保董事长侯丹对水业集团党委书记、董事长潘青一行的到来表示了热烈欢迎,并就三友环保近年...
水发集团一把手调整!将与山东能源、山东港口等全面战略合作
山东省环保发展集团有限公司(下称“山东省环保集团”)一把手不再由水发集团一把手担任,丁振波任山东省环保集团党委书记、董事长。从山东省环保集团的成立过程来看,其与水发集团有着密不可分的关系。今年6月30日,山东省环保集团成立,其为省属一级企业,由省政府、水发集团有限公司出资组建,由省国资委履行监管职责,...
集团公司党组调整川维化工领导班子
3月14日上午,集团公司召开视频会议,宣布调整川维化工公司领导班子的决定:许毅任中共重庆川维化工有限公司委员会书记,不再担任重庆川维化工有限公司总经理,仍任执行董事;严红任重庆川维化工有限公司总经理兼党委副书记,不再担任中共重庆川维化工有限公司委员会书记;秦庆伟任重庆川维化工有限公司副总经理,中共重庆川维化工有...
广元经济技术开发区领导分工及领导简历
工作分工:主持经开区全面工作,负责区党工委工作、有色金属产业招商工作。吴勇同志个人工作简历:吴勇,男,汉族,中共党员,1971年9月生,党校研究生,现任广元经济技术开发区党工委书记。1990.08—1991.10,东方电机厂工具分厂职员1991.10—1996.02,东方电机厂技工学校团委书记...
永清环保确立新领导班子 坚持双核发展战略
据公开简历,马铭锋先生一直研究和从事与环保相关的行业,2016年加入永清,先后任北京永清环能投资有限公司总经理,永清集团副总裁等,自2018年8月至今任永清环保董事、代董事长职务,曾荣获“全国减排先进个人”、“首都环境保护先进个人”等荣誉称号,并亲自指挥了永清环保承担的雄安新区一号环境整治工程“唐河污水库治理项目...
8天12位女副省长上任!75后的她跨省晋升,这个省份政府班子有3位女将!
公开简历显示,王岚,女,汉族,1974年2月生,大学,工商管理硕士,中共党员。王岚长期在上海工作,曾任上海市城市建设投资开发总公司副总经济师、计划财务部总经理、纪委委员、上海城投环保产业投资管理有限公司总经理、市财政局副局长、党组成员、上海世纪出版(集团)有限公司党委书记、总裁、长宁区政府党组书记等职。她于2020...
重磅!德州公布新一届政府领导简历和分工
协助分管市环境保护局。联系市委市政府信访局、市国家安全局、德州监狱。副市长董绍辉个人简历:董绍辉,男,汉族,1962.12月出生,山东济南人,1984年6月入党,1984年7月参加工作,省委党校研究生,理学硕士。现任德州市政府副市长、党组成员。1982年9月—1984年7月德州师专中文系汉语言文学专业学生;1984年7月—1985...