...中国邮政来了一位新领导,为啥由财政部任命?(附邮政最新班子简历)
5、郭成林,党组成员,总会计师再来说说这位总会计师。他生于1973年11月,是班子里年龄最小的。他长期工作于建筑系统,一直在中国建筑内部各公司任职,最后担任中国建筑集团党组办公室主任,2019年提拔来到邮政。6、温少祺,党组成员,副总经理。温少祺的主责是负责邮政物流,所以他兼任中国邮政速递物流股份有限公司董事长。...
履新!孙迎新、张冬任中国移动副总经理
张冬简历张冬,1969年生,毕业于南京邮电学院无线通讯专业,南京大学工商管理硕士。曾任中国移动海南公司副总经理,中国移动江苏公司副总经理,中国移动集团市场经营部总经理,中国移动北京公司党委书记、董事长、总经理。现任中国移动通信集团有限公司副总经理、党组成员。END责编/版式:盖贝贝审校:王涛梅雅鑫监制:刘启...
官宣:中国移动副总经理赵大春提任河北省副省长(附简历)
2010.02--2012.08,中国移动陕西公司党组成员,副总经理2012.08--2015.09,中国移动陕西公司党组成员,董事长、总经理,通信实业公司总经理(其间:2013.06在延安干部学院,参加中组部举办的“国有企业领导人员党性修养培训班;2015年4月荣获陕西省五一劳动奖章)2015.09--2017.03,四川移动党组书记、董事长、总经理,四川通信服务公...
两位正部跨省履新,国务院迎来新任副秘书长
官方简历显示,汪洋,男,汉族,1969年2月生,贵州镇宁人,中共党员,博士研究生,高级工程师。汪洋曾在四川省内工作多年,于2016年3月任省交通运输厅党组书记、厅长。2019年7月,汪洋进入交通运输部担任总工程师,2020年7月起兼任该部公路局局长,后于2021年2月转任该部总规划师兼综合规划司司长。2021年5月,汪...
最新:中国移动新增两位副总经理
4月30日,中国移动通信集团有限公司召开领导班子(扩大)会议,通报了中央组织部有关决定:孙迎新、张冬同志任中国移动通信集团有限公司副总经理、党组成员。相关职务任命,按有关法律规定办理。孙迎新简历孙迎新,1972年生,毕业于西安电子科技大学计算机软件专业,教授级高级工程师,清华大学MBA。曾任中国信息安全研究院有限公司...
何飚任中国移动总经理、党组副书记
受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国移动通信集团有限公司总经理任职的决定:何飚同志任中国移动通信集团有限公司董事、总经理、党组副书记,免去其中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员职务(www.e993.com)2024年9月19日。相关职务任免,按有关法律和章程的规定办理。何飚简历何飚,1972年2月生,大学...
人事| 再有运营商高级领导,履新地级市市委常委!
从运营商到政府任职的,最右面的应该数现日喀则市市长卓锋。出生于1973年1月的卓锋,曾长期在西藏移动工作,2004年任西藏移动副总经理,2008年调任四川移动副总经理,2011年出任西藏移动总经理,2015年调任陕西移动总经理,2020年10月改到政府系统任职,调任西藏自治区山南市委副书记,去年年底正式当选日喀则市长。
重磅!本周中国移动7位省级总经理领导调整到任(附简历)
附丨新任领导情况及简历1中国移动河南公司总经理魏明调任广东公司总经理。据了解,魏明在通信行业工作超30年,先后担任陕西移动、河南移动一把手。先后获得陕西省十大杰出青年企业家、陕西省新长征突击手等光荣称号,2006年度被评为西安最具影响力的十大经济风云人物,省级劳动模范。
中共十九届中央领导机构成员简历
新华社北京10月25日电中共十九届中央领导机构成员简历习近平同志简历习近平,男,汉族,1953年6月生,陕西富平人,1969年1月参加工作,1974年1月加入中国共产党,清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业,在职研究生学历,法学博士学位。现任中国共产党中央委员会总书记,中共中央军事委员会主席,中华人民...
杨杰简历照片 任中国移动通信集团有限公司董事长、党组书记
杨杰同志简历杨杰,1962年7月出生,1984年8月参加工作,中共党员,教授级高级工程师,大学本科学历,硕士学位。1984年北京邮电学院无线电工程专业毕业,获得工学学士学位,2003年获挪威管理学院管理学硕士学位。历任:山西省电信公司总经理、党组书记,中国电信北方电信事业部总经理,中国电信集团公司副总经理、党组成员,中国电信...