浙江省委常委、组织部部长黄建发,任浙江省委副书记
2021年6月21日 - 百家号
黄建发此前任浙江省委常委、组织部部长。资料图黄建发1965年1月生,福建邵武人,早年长期在国家地震局工作,曾任中国地震局科技发展司(国际合作司)副司长。2003年,他任福建省地震局局长、党组书记,2004年任中国地震局震灾应急救援司司长。据报道,2008年5·12汶川地震发生时,当时黄建发正在意大利考察,他第一...
详情
黄建发任中组部副部长,曾在闽川浙三省任职|副部级的她履新职
2023年3月15日 - 百家号
公开简历显示,黄建发,男,汉族,1965年1月生,福建邵武人,1987年8月加入中国共产党,1987年8月参加工作,国家地震局地质研究所地震地质专业毕业,研究生学历,理学硕士,副研究员。他曾任中国地震局科技发展司(国际合作司)副司长,福建省地震局局长、党组书记,中国地震局震灾应急救援司司长等职,2010年后历任成...
详情
黄建发任浙江省委副书记,曾15岁考上浙大,汶川地震时紧急回国奔赴...
2021年6月21日 - 百家号
公开资料显示,黄建发生于1965年,福建邵武人。1980年9月,15岁的黄建发到浙江大学地质学系区域地质专业学习。1984年,黄建发19岁,在国家地震局地质研究所地震地质专业攻读硕士研究生。1987年,黄建发毕业,之后他长期在国家地震局工作。2003调任福建省地震局局长、党组书记。2010年他跨省履新,任四川省成都市委常委,201...
详情
黄建发履新中组部副部长,曾率队赴多国救灾
2022年12月29日 - 百家号
曾任川浙两地组织部部长公开履历显示,黄建发,男,汉族,1965年1月生,福建邵武人,1987年8月加入中国共产党,1987年8月参加工作,国家地震局地质研究所地震地质专业毕业,研究生学历,理学硕士,副研究员。1980年9月,黄建发进入浙江大学地质学系区域地质专业学习,本科毕业后在国家地震局地质研究所攻读地震地质专业...
详情