李静、段成刚当选重庆市政协副主席
官方履历显示,李静出生于1962年7月,河南濮阳人。她曾长期任职四川,历任资阳市副市长,资阳市委常委、宣传部部长,四川省委宣传部副部长等职。2006年,她任眉山市市长,2011年任眉山市委书记。2017年5月,李静任四川省委常委,后同时任四川省委统战部部长。2017年12月,李静调任重庆市委常委,后同时任市委统战部部长...
李静任天津市高院代院长 高憬宏辞去院长职务(图|简历)
1999年3月至2001年5月,任共青团山东省委副书记、党组成员。2001年5月至2004年7月,任山东省委副秘书长兼办公厅机关党委书记。2004年7月至2005年1月,任山东省济南市中级人民法院副院长、代理院长、党组书记。2005年1月至2009年4月,任山东省济南市中级人民法院院长、党组书记。2009年4月至2009年5月,任山东...
全国31省(自治区 直辖市)高院院长名单 (图+简历)
曾任天津市纪委政策法规室主任(副局级),天津市静海区(县)委常委、区(县)纪委书记,天津市国资委党委委员、市纪委驻市国资委党委纪检组组长,天津市监察局副局长,天津市纪委常委、市监察局副局长,天津市纪委副书记、市监察委员会副主任。2023年1月,任宁夏高院党组书记、院长。徐家新当选吉林省高级人民法院院长1月...
十九届中央候补委员李静任重庆市委常委(图|简历)
经济日报-中国经济网北京12月16日讯经中共中央批准,李静同志(女)任中共重庆市委委员、常委。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,李静,女,1962年7月生,是十九届中央候补委员,此前担任四川省委常委、统战部部长。李静简历李静,女,汉族,1962年7月生,河南濮阳人,1983年12月加入中国共产党,1984年7月参加...
田向利任四川省委常委 李静不再担任(图|简历)
李静,女,1962年7月生,是十九届中央候补委员,此前担任四川省委常委、统战部部长。田向利简历田向利,女,汉族,1963年3月生,邢台人,1984年1月入党,1984年7月参加工作,天津大学管理学院管理科学与工程专业毕业,在职研究生学历,管理学博士学位。1981.09--1984.07张家口师范专科学校中文系中文专业学习...
王铭晖、李静新晋四川省委常委(图/简历)【2】
李静同志简历李静,女,汉族,1962年7月生(54岁),河南濮阳人,1983年12月加入中国共产党,1984年7月参加工作,四川省委党校现代管理专业毕业,省委党校研究生学历(www.e993.com)2024年9月19日。现任四川省委常委、眉山市委书记。1981.09—1984.07绵阳师范专科学校中文专业学习1984.07—1984.12四川省江油县三合乡团委书记...
李静:以赤子之心,弘扬公安正能量
李静,1988年10月生,中共党员,硕士研究生学历,2015年1月参加公安工作,现为成都市公安局成华区分局政治处宣传民警,一级警长。曾荣获个人嘉奖3次、优秀共产党员1次。2023年3月,荣获全省公安机关成绩突出女民警、成都市成华区三八红旗手。“当一个个采访接踵而至,我突然间意识到它更深层次的意义:和优秀的人聊...
李静任重庆市委统战部部长(图/简历)
李静同志简历李静,女,汉族,1962年7月生,河南濮阳人,1983年12月加入中国共产党,1984年7月参加工作,四川省委党校现代管理专业毕业,省委党校研究生学历。1981.09—1984.07绵阳师范专科学校中文专业学习1984.07—1984.12四川省江油县三合乡团委书记1984.12—1985.07四川省绵阳地委干教办干部...
长沙市公安局芙蓉分局原党委委员、副局长周斌胜被查
长沙晚报掌上长沙7月23日讯(记者李静)记者从开福区纪委监委获悉,经长沙市纪委监委指定管辖,开福区纪委监委对长沙市公安局芙蓉分局原党委委员、副局长周斌胜涉嫌严重违纪违法问题进行纪律审查和监察调查。周斌胜简历周斌胜,男,汉族,1971年7月出生,娄底市双峰县人,在职研究生文化,1991年5月加入中国共产党,1992年...
李静同志任中共重庆市委委员、常委
经济日报-中国经济网北京12月16日讯经中共中央批准,李静同志(女)任中共重庆市委委员、常委。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,李静,女,1962年7月生,是十九届中央候补委员,此前担任四川省委常委、统战部部长。李静简历李静,女,汉族,1962年7月生,河南濮阳人,1983年12月加入中国共产党,1984年7月参加工...