杨志文任宁夏党委统战部副部长 原任吴忠市委常委(图|简历)
杨志文简历杨志文,回族,1971年7月出生,研究生学历。历任自治区党委组织部办公室副主任,干部一处副处长、调研员;宁夏农垦事业管理局副局长、党委委员,农垦集团公司副总经理;吴忠市委常委、统战部部长,吴忠市委常委、宣传部部长、统战部部长等职务。2015.09宁夏自治区党委统战部副部长,社会主义学院党组书记、副院长。
沈左权任吴忠市委书记 原任石嘴山市市长(图|简历)
2016年12月任石嘴山市委副书记,市人民政府市长、党组书记;2017年4月任吴忠市委书记,提名为市人大常委会主任候选人。
吴忠五届市委常委简历(书记赵永清 副书记喜清江、刘军)
2007.10—2011.04吴忠市委常委、副市长2011.04—2011.12吴忠市委副书记、副市长2011.12—2012.02吴忠市委副书记、副市长兼政法委书记2012.02—2013.01自治区林业局党组书记2013.01—2013.02吴忠市委书记2013.02—吴忠市委书记,市人大常委会主任、党组书记喜清江简历喜清江,回族,1965年8月出生,宁夏西吉人,1981年1...
吴忠市委书记赵永清任宁夏党委常委、宣传部长(简历)
赵永清,1963年4月出生,曾任宁夏自治区林业局党组书记,2013年1月任吴忠市委书记。原任宁夏自治区党委宣传部部长的是蔡国英,1955年9月出生,2012年1月任宁夏自治区党委常委、宣传部部长,2016年1月起任党委常委、宣传部部长、区政协党组副书记、副主席。赵永清简历赵永清,1963年4月出生,山东临朐人,1982年7月参加...
宁夏石嘴山市长沈左权调任吴忠市委书记 简历照片
??沈左权简历??沈左权,男,1963年10月出生,硕士研究生学历。??历任自治区经济研究中心副处级调研员;自治区计委科技处副处长、处长,高科技产业处处长兼宁夏信息中心主任;自治区发展和改革委员会城镇设施处处长;中卫市副市长;吴忠市副市长;自治区发展和改革委员会副主任、党组副书记(正厅级),自治区经济和信...
宁夏吴忠五届市委常委名单排名 最新吴忠简历照片
??2011.12—2012.02吴忠市委副书记、副市长兼政法委书记??2012.02—2013.01自治区林业局党组书记??2013.01—2013.02吴忠市委书记??2013.02—吴忠市委书记,市人大常委会主任、党组书记??喜清江简历??喜清江,回族,1965年8月出生,宁夏西吉人,1981年12月参加工作,1992年10月加入中国共产党,中央党校...
赵永清履新宁夏党委常委、宣传部部长,卸任吴忠市委书记
1月15日下午,宁夏回族自治区吴忠市召开领导干部大会,宣布中央和自治区党委有关干部任免决定:赵永清同志任自治区党委委员、常委,自治区党委宣传部部长,不再担任吴忠市委书记、常委、委员,市人大常委会主任职务。吴忠市委日常工作,暂由喜清江同志主持。赵永清
反腐丨宁夏检察机关依法对房全忠决定逮捕(附简历)
2004.04--2005.08宁夏回族自治区吴忠市委常委、同心县委书记2005.08--2006.08宁夏回族自治区自治区党委宣传部副部长2006.08--2012.02宁夏回族自治区党委宣传部副部长,宁夏社科联副主席(不驻会)2012.02--2013.08宁夏回族自治区教育工委副书记(正厅级),自治区教育厅党组副书记,宁夏社科联副主席(不驻会)...
独家整理!全国各省级广电负责人简历合集
余俊生,男,汉族,1968年8月出生,河南林州人,1991年11月入中国共产党,1991年7月参加工作,法学博士。现任北京市委副秘书长、市委宣传部副部长、市委新闻发言人,北京广播电视台党组书记、台长。曾任北京共青团市委国际联络部部长、统战部部长,北京市青联秘书长、北京市总工会副主席...
新一届吴忠市委委员、候补委员,市纪委委员全名单来了!
王伟,男,汉族,1976年3月出生,大学学历,中共党员,现任吴忠市委副书记,同心县委书记(正厅级)。解峰,男,汉族,1969年7月出生,在职大学学历,中共党员,现任吴忠市委常委、组织部部长,市老年大学校长。高建博,男,汉族,1966年9月出生,中央党校大学学历,中共党员,现任吴忠市委常委、宣传部部长。