区综合行政执法局-眉山市彭山区人民政府
领导分工区综合行政执法局党组书记、局长李永轶简历李永轶,男,汉族,1978年3月生,四川井研人,2002年4月加入中国共产党,2000年11月参加工作,中央广播电视大学工商管理专业毕业,大学学历。现任眉山市彭山区综合行政执法局党组书记、局长。分工主持区综合行政执法局全面工作。区综合行政执法局党组成员、副局长...
广州市城市管理和综合执法局领导
谭斌,男,汉族,1966年10月生,研究生,历史学硕士,中共党员,现任广州市城市管理和综合执法局党组成员、副局长。徐书同发布日期:2023-03-24浏览次数:2963党组成员、市纪委监委驻市城市管理和综合执法局纪检监察组组长工作分工负责监督、执纪、问责工作,督促协助局党组领导班子及其成员落实全面从严治党主体责任。...
杭州市公安局领导班子
警卫队副队长、副处长、处长,杭州市公安局特勤局党委副书记、政委(副师职)、纪委书记,杭州市公安局特勤局党委书记、政委(副师职)、纪委书记,杭州市公安局党委委员、副局长兼特勤局党委书记、政委(副师职)、纪委书记,杭州市公安局党委委员、副局长,特勤局党委书记、局长等职。
宝安区政府领导班子最新工作分工
柳丹,男,汉族,1970年6月生。现任宝安区政府党组成员、副区长,深圳市公安局宝安分局党委书记、局长、督察长,区委政法委第一副书记。工作分工:负责公安、国安、禁毒、打私工作,协助分管消防安全工作。联系交警工作。分管宝安公安分局。协助分管区消防救援大队(消安委办)。联系宝安交警大队、社会发展研究中心。副...
四川多地纪委监委:8人被查 2人被“双开”
刘义简历刘义,男,汉族,1983年9月生,四川成都人,大学学历。2006年7月参加工作,2004年11月加入中国共产党。2006年7月至2009年1月,先后在乐山市沙湾小学、成都高建环境卫生服务有限公司工作;2009年1月至2020年9月,先后在成都高新区城管执法局、成都高新区城市管理和环境保护局、成都高新区环境保护与城市综合管理...
深圳一街道党工委书记转任区城管局局长!
决定任命:许思平为盐田区民政局局长;汪斌为盐田区城市管理和综合执法局局长(www.e993.com)2024年9月17日。本次会议被任命为盐田区城市管理和综合执法局局长的汪斌,此前担任盐田区沙头角街道党工委书记。汪斌此前任职通知。图源深圳市盐田区人民政府汪斌同志(右)图源:深圳新闻网此外,本次会议辞去盐田区政府副区长一职的曾坚朋,此前担任盐田区...
杭州市生态环境局领导班子
领导简历:男,汉族,1968年7月出生,浙江桐庐人,1996年9月加入中国共产党,1988年8月参加工作,大学学历。历任桐庐县城管执法局党组副书记、局长,桐庐县城管执法局党委副书记、局长,桐庐县城管执法局党委书记、局长,桐庐县江南镇党委书记、桐庐经济开发区管委会党委副书记(兼)、江南古村落风景区管委会党委书记,中共桐庐县...
滁州城管执法局召开干部大会 宣布主要领导调整
据滁州市城市管理行政执法局消息:孙健简历:孙健,男,汉族,1977年10月出生,籍贯安徽来安,大学学历,中共党员,现任滁州市城市管理行政执法局(市城市管理局)党组副书记、副局长。历任来安县雷官镇统计员,来安县雷官镇监察室主任、统计员,来安县雷官镇监察室主任、党政办副主任、统计员,来安县信访局办事员,来安县信访...
平度市政府领导班子最新分工
个人简历生辉,男,汉族,1971年1月出生,山东平度人,1996年6月加入中国共产党,1990年参加工作,本科学历。历任平度市电影公司工人,政府办公室科员,政府法制办综合科科长,城管执法局副局长,城管执法大队大队长,城乡建设局副局长、城管执法局副局长,城乡建设局党委书记、局长、城管执法局局长,综合执法局党组书记、局长,城...
新增一位副市长后,莱西市政府领导班子分工调整
莱西市政府领导班子最新分工如下:市长:刘瑛简历刘瑛,女,汉族,1973年7月出生,中共党员,中国海洋大学研究生学历,现任莱西市委副书记、市政府党组书记、市长。分工刘瑛同志主持市政府全面工作。分管市审计局。副市长:周才简历周才,男,汉族,1974年3月出生,中共党员,省委党校研究生学历,现任莱西市委常委,市政...