原珠海市食品药品监督管理局党组书记、局长唐本雄被查!
公开报道显示,唐本雄早年在珠海市卫生局工作,2004年曾任珠海市卫生局副局长。2012年2月,经珠海市第八届人民代表大会常务委员会第一次会议决定,唐本雄被任命为珠海市食品药品监督管理局局长。2016年11月,珠海市八届人大常委会第四十次会议召开第二次全体会议,决定免去唐本雄的市食品药品监督管理局局长职务。
广东省药品监督管理局一领导被查,80后,博士
广东省药品监督管理局一领导被查,80后,博士据江门廉政网消息:广东省药品监督管理局审评认证中心副高二级干部林焕冰涉嫌严重违法,经广东省监委指定管辖,目前正接受江门市监委监察调查。林焕冰简历林焕冰,男,汉族,1980年12月出生,广东陆丰人,博士研究生学历,2010年8月参加工作。历任广东省食品药品监督管理局审评...
史国生被开除党籍!曾任省药监局副局长、菏泽市食药监局局长...
史国生,男,汉族,1961年4月出生,山东郓城人,1993年6月加入中国共产党,1983年7月参加工作,大学,医学学士。曾任菏泽地区药品检验所干部;菏泽地区药品检验所理化检验室主任;菏泽地区药品检验所副所长;菏泽地区卫生局药政科副科长、主任科员;菏泽地区(市)医药管理局药政科主任科员;菏泽市药品监督管理局党组成员、副局长...
纪委通报!原食药监局局长涉嫌严重违纪违法,主动投案自首
湖南岳阳市纪委监委近日通报,原汨罗市食品药品监督管理局党组书记、局长王智炯涉嫌严重违纪违法,主动投案,目前正接受汨罗市纪委监委纪律审查和监察调查。王智炯简历:王智炯,男,汉族,1963年9月出生,湖南汨罗人,1986年8月参加工作,2001年5月加入中国共产党。先后在汨罗市药品监督局、湘阴县食品药品监督管理局、汨罗...
临江市市长刘宝芳调任吉林省食品药品监督管理局局长(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,刘宝芳,女,1970年5月出生,2013年起任临江市委副书记、市长。刘宝芳简历刘宝芳,女,汉族,1970年5月出生,研究生学历,1993年7月参加工作,1996年4月加入中国共产党1993.07—1996.09浑江市第一制药厂技术处副处长、处长;...
四川省食品药品监督管理局原巡视员陈勇接受审查调查
四川省食品药品监督管理局原巡视员陈勇涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查(www.e993.com)2024年9月20日。陈勇简历陈勇,男,汉族,1957年4月生,四川乐至人,在职研究生学历。1974年8月参加工作,1975年8月加入中国共产党。1974年8月至1976年12月,在乐至县蟠龙公社当知青;...
常州市食品药品监督管理局原调研员杨猛被查 已退休近7年(简历)
经济日报-中国经济网北京4月17日讯据江苏常州市纪委监委消息:常州市食品药品监督管理局原调研员杨猛涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。杨猛简历杨猛,男,1954年1月出生,汉族,江苏滨海人,党校大学文化,1970年10月参加工作,1981年6月加入中国共产党。
广元市市场监督管理局领导班子成员分工(更新)
一、局领导班子成员分工党组书记陈怀乾:负责市市场监督管理局全面工作。个人简历:1978.09-1981.07绵阳农业机械化学校机化专业中专学习1981.07-1984.02旺苍县白水公社工作1984.02-1984.12旺苍县白水区工作,1984.07任共青团白水区委书记1984.12-1988.08旺苍县人民政府办公室工作,1987.10任科员(其间:1986.06四川大学...
贵州省食品药品监督管理局原局长董穗生被立案侦查(图|简历)
董穗生简历董穗生,男,汉族,1954年9月生,四川平昌人,1970年12月参加工作,1972年12月加入中国共产党,1978年3月第四军医大学毕业,大学本科学历。主任医师、医学教授。曾任贵州省食品药品监督管理局党组书记、局长,贵州省政协文化卫生体育委员会副主任等职务。
原乐山市食品药品监督管理局党组成员、机关党委书记易华全 接受...
原乐山市食品药品监督管理局党组成员、机关党委书记易华全涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。易华全简历易华全,男,汉族,1963年5月生,重庆垫江人,省委党校在职大学学历。1980年11月参加工作,1992年12月加入中国共产党。1980年11月至1998年3月,在部队服役;...