电信 通信技术开发工作经历简历范文
10、完成上级领导交办的其他工作。工作期间负责实施完成了广清城际轨道交通项目二标段的通信迁改工程,后期协助甲方管理超高压迁改;另外在京广线广坪段自动闭塞和车站连锁改造工程中完成了既有车站的方案调查及现场定测工作,负责实施了大朗站和江村货场站的通信迁改,制定了飞来峡站、菠萝坑站、河头站可实施性方案。工...
最新!东莞27个镇新一届党委领导班子亮相
大朗中共大朗镇第十四届委员会党委书记:陈福坤党委副书记:方德佳、李道军、谢伟良党委委员:蔡培光、杨永成、钟杰、李柱焜、梁云聪虎门中共虎门镇第十六届委员会党委书记:蒋亚军党委副书记:吴庆球、方志权、莫国庆党委委员:张建文、陈浩华、黄沛民、梁晓晖横沥中共横沥镇第十三届委员会党委书记:覃春党...
东莞市委原常委、统战部长王检养被"双开"(图|简历)
王检养简历王检养,男,汉族,东莞厚街人,1962年10月出生,1988年12月加入中国共产党,1982年7月参加工作,大学学历。1979.09—1982.07,在惠阳师范专科学校数学专业学习,大专毕业;1982.07—1987.08,东莞中学校团委副书记(其间:1985.07-1987.07脱产在广东教育学院教育管理专业学习,大学毕业);1987.08—1989.04,东莞理工学校办公...
东莞市委常委最新名单及排名 东莞常委简历照片
??2016年12月当选东莞市委常委。??殷焕明同志简历??殷焕明,男,汉族,1965年3月出生,东莞常平人,1985年4月加入中国共产党,1987年7月参加工作,省社科院在职研究生、哲学学士。??1983.09—1987.07,在华南师范大学政治教育系政治教育专业学习,大学毕业;??1987.07—1989.03,东莞市石龙中学教师、团委副书记...
广东省东莞市委常委、统战部长王检养简历资料 被调查
王检养简历1979.09—1982.07惠阳师范专科学校数学专业学习,大专毕业1982.07—1987.08东莞中学校团委副书记(其间:1985.07—1987.07脱产在广东教育学院教育管理专业学习,本科毕业)1987.08—1989.04东莞理工学校办公室主任、团委书记1989.04—1991.08东莞市委办公室综合科主办科员...
...东莞对口帮扶韶关指挥部总指挥 杨晓棠任东莞市委秘书长(图|简历)
2011年6月至2011年8月,东莞市大朗镇党委书记、莞城街道人大联络委主任(正处级);2011年8月至2011年12月,东莞市大朗镇党委书记、镇人大主席;2011年12月至2012年2月,东莞市委常委,市委秘书长,东莞市大朗镇党委书记、镇人大主席;2012年2月至2013年12月,东莞市委常委,市委秘书长;...
东莞新一届市委领导班子亮相!认识下这10位常委
东莞市委领导班子名单及简历市委书记吕业升吕业升,男,汉族,1962年9月出生,广东鹤山人,1987年6月加入中国共产党,1979年5月参加工作,省委党校研究生学历。主要工作简历:1979.05—1981.10,云浮县腰古供销合作社职工;1981.10—1985.09,云浮县公安局秘书股资料员;...
防控不力!公安厅副厅长、公安局长被免职
毕洪波个人简历毕洪波,男,汉族,1974年8月生,山东潍坊人,1995年10月加入中国共产党,1997年7月参加工作,大学学历,法律硕士。现任广东省东莞市人民政府副市长、党组成员,市委政法委第一副书记,市公安局党委书记、局长、督察长。1993.09-1997.07中国人民警官大学汉语言文学专业本科学习...
深圳、东莞:延续“抢人”格局 老板“招”急上火
正月初九一大早,家住深圳的徐老板,开车去往他设立在东莞大朗镇的小加工厂。徐老板的工厂原来是开在深圳的,由于租金上涨,四年前搬往东莞大岭山,平时由妻弟管理,他主要待在深圳的办公室。这天是工厂开工的日子,老板和老板娘赶过去派开工红包。工厂里静悄悄的,只有老板娘弟弟和一个司机在。“有一个人说买到明天的...
镇街新格局:转型中的“能者”政治
例如将团市委原书记陈慧贞调任莞城街道办事处主任,使得东莞镇街党政领导班子中的正职女干部达到2人(另一人为洪梅镇党委书记吴淑萍);东莞市产业合作办原主任叶锦锐曾援疆工作三年,此次提名为黄江镇镇长候选人,大朗镇原党委副书记游耀波也是援疆干部,此次提拔为石碣镇镇长候选人,虎门镇原镇长任洪杰曾援藏工作三年,此次将调任...