中国人民政治协商会议第十三届全国委员会主席副主席简历
1976-1979年山东省东平县委副书记(其间:1978.06-1979.01借调共青团中央工作)1979-1983年共青团中央青农部副处长、处长(其间:1980.08-1981.02北京农业大学学习)1983-1986年共青团中央青农部、工农青年部副部长(其间:1983-1985年中央党校进修部大专班脱产学习)1986-1988年山东省东营市副市长兼市政府秘书长1988...
杭州市城乡建设委员会领导班子
李广宇、中共党员,1995年8月参加工作,历任杭州市城市基础设施建设发展中心党委书记、主任,杭州市城市基础设施建设管理中心党委委员、副主任,杭州市城乡建设委员会行政审批处(设计管理处)处长。2023年2月任杭州市城乡建设委员会党组成员、总工程师。工作分工:协助主任负责勘察设计行业管理和市场监管、行政审批、市行政服...
城投集团董事长被查!
他曾任上海市水务规划设计研究院副院长,上海市水务局、上海市海洋局科学技术处处长、防汛和安全监督处处长、副总工程师,上海市堤防(泵闸)设施管理处处长、党委副书记等职。在被查前,胡欣已担任了3年的上海城投(集团)有限公司副总裁。上海城投(集团)有限公司成立于1992年,前身是上海市城市建设投资开发总公司,2014...
住建局原局长被查!
6月18日,云南省住建厅建筑工程消防处一级调研员吴志勇(云南省住建厅建筑市场监管处原处长)被查;6月12日,广东省住建厅四级调研员晏烨被查;具体如下15名住建局局长、副局长被查01滨州市滨城区住建局原局长被“双开”据滨州市纪委监委消息:日前,经滨州市委批准,滨州市纪委监委对滨州市滨城区政协...
浙江省市场监督管理局知识产权发展处处长林海被查 林海简历
林海简历林海,男,汉族,1976年8月出生,省委党校研究生学历,中共党员。曾任平阳县萧江城建所、招标办、规划建设局干部;浙江省质量技术监督局主任科员、标准化处副处长(期间挂职余姚市副市长);浙江省市场监督管理局副处级干部、标准化处副处长、服务中心副主任(主持工作)、市场合同处处长、知识产权发展处处长...
苍南县重大能源项目建设管理中心党组成员、规划技术处处长陈庆林...
清廉温州微信消息,苍南县重大能源项目建设管理中心党组成员、规划技术处处长陈庆林涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查(www.e993.com)2024年9月16日。陈庆林简历陈庆林,男,汉族,1973年10月出生,浙江苍南人,1994年8月参加工作,2007年5月加入中国共产党,大学学历。1994.08—2004.08苍南县机关事务管理处财产科工作...
安徽16位厅级干部的新身份(附简历)
2020.06-2020.07,安徽省住房和城乡建设厅厅长,安徽省政协农业和农村委员会副主任(兼)2020.07-2021.01,安徽省政协农业和农村委员会副主任2021.01-,安徽省人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会主任2021.02-,安徽省人大城乡建设环境与资源保护委员会主任委员。
地方国资人事|槐荫城建、西城投资……济南这2家国企董监高变动
分别为史海成、许为民、钟善良、徐文东、杨晓东;公司监事1人,为王超;公司信息披露事务负责人为郝艳艳。新聘任人员简历如下:钟善良,男,汉族,1972年9月出生,中共党员,硕士研究生学历。历任济南市槐荫区委办公室副主任科员、督查科科长、调研科科长,济南市委办公厅综合二处干部、主任科员、...
马文田任广东省自然资源厅党组书记 陈光荣转任党组副书记(简历)
中国经济网广州9月1日综合报道广东省自然资源厅官方网站“领导分工”栏目近日进行更新,据最新名单显示,马文田已任广东省自然资源厅党组书记。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,马文田,1965年11月出生,曾长期在广州市任职,2019年出任汕头市委书记。近日,温湛滨已接替马文田任汕头市委书记职务。原任广东省自然资源...
汕头市委原书记马文田出任广东省自然资源厅党组书记(简历)
中国经济网广州9月1日综合报道广东省自然资源厅官方网站“领导分工”栏目近日进行更新,据最新名单显示,马文田已任广东省自然资源厅党组书记。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,马文田,1965年11月出生,曾长期在广州市任职,2019年出任汕头市委书记。近日,温湛滨已接替马文田任汕头市委书记职务。原任广东省自然资源...