证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2024-032
2005年1月至2006年5月任郴州市金贵银业股份有限公司生产技术部主任、2006年6月至2007年12月任公司生产技术部副部长,2008年1月至2009年3月任技术环保部部长、2009年4月至2011年12月任公司生产技术部部长,2012年1月至2013年12月任公司生产环保部部长,2014年1月至2016年12月任公司安全环保部部长、2017年1月至201...
双节过后,5名官员被捕!
湖南省郴州市政协原副主席、市民政局原局长李志珍(副厅级)涉嫌行贿、受贿一案,由湖南省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,湖南省人民检察院依法以涉嫌行贿罪、受贿罪对李志珍作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。据公开简历显示,李志珍,男,汉族,1976年8月出生,湖南永兴人,1998年8月参加工作,20...
郴州市公安局网监与行动技术支队原支队长秦卫国被查
郴州市公安局网监与行动技术支队原支队长秦卫国涉嫌严重违纪违法,目前正接受郴州市纪委监委纪律审查和监察调查。秦卫国简历秦卫国,男,蒙古族,1959年12月出生,内蒙古突泉人,1976年7月参加工作,1992年12月加入中国共产党。2000年2月至2004年11月,任宜章县公安局政委、副处级侦察员;2004年11月至2006年4月,任宜章...
滁州市委副书记朱诚出任安徽省数据资源局党组书记、局长(简历)
1986年8月参加工作,1992年10月加入中国共产党。1986年7月安徽农学院农业经济管理专业毕业后,任芜湖市政府办公室秘书、副科级秘书、主任科员;1996年6月任芜湖长江大桥建设指挥部办公室副主任(副县级);2000年3月任芜湖市水电局党组副书记、副局长;2002年4月任芜湖市水务局局长、党组书记(2000年9月至2002年6...
涉嫌贪污、受贿、诈骗犯罪,郴州苏仙区科学技术协会党组书记黄建华...
黄建华简历黄建华,男,汉族,1975年5月出生,湖南郴州人,本科文化。1992年12月参加工作,1992年6月加入中国共产党。2008年5月至2010年8月任苏仙区安监局副局长;2010年8月至2012年5月先后任苏仙区栖凤渡镇党委委员、纪委书记、人大主席;2012年5月至2017年2月任栖凤渡镇党委副书记、镇长;2017年2月至2020年1月...
刘志仁任湘潭市委书记(附简历)
2008年,刘志仁任湖南省机场管理集团有限公司党委书记、总经理,后同时担任湖南省机场管理局局长(www.e993.com)2024年9月19日。2016年12月,刘志仁调任郴州市委副书记、代市长,2017年1月任郴州市市长,2021年3月任郴州市委书记,至此番调整。刘志仁任郴州市委书记后,曾多次强调要大力发扬“三牛精神”。
刘志仁任郴州市委书记 易鹏飞不再担任(图|简历)
(2009年12月人力资源和社会保障部、科学技术部等七部委批准为新世纪百千万人才工程国家级人选)2012.09-2016.12省机场管理集团有限公司党委书记、总经理,省机场管理局局长(2013年2月国务院颁发政府特殊津贴专家)2016.12-2017.01郴州市委副书记,市人民政府党组书记、代理市长...
郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺
局长;2011年7月至2016年11月任郴州市桂阳县地方税务局党组书记、局长;2016年11月至2021年1月任嘉禾县人民政府副县长;2021年1月至2021年7月任嘉禾县委常委、县委办主任;2021年7月至2021年9月任嘉禾县委常委;2021年9月至2021年10月任嘉禾县委常委,嘉禾经济开发区党工委书记;2021年10月至2021年12月任嘉禾县委...
河南省人民政府省长、副省长简历
2004.05—2007.05重庆市沙坪坝区委书记(2001.06—2004.08中国社会科学院数量与技术经济研究所工商管理博士后)2007.05—2007.06重庆市委常委、沙坪坝区委书记2007.06—2007.07重庆市委常委、统战部部长、沙坪坝区委书记2007.07—2010.06重庆市委常委、统战部部长,重庆社会主义学院院长(兼)...
杨光荣提名为湖南省政府秘书长 不再担任张家界市委书记(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,杨光荣,1962年11月出生,曾任湖南省旅游局局长,2013年3月任张家界市委书记。现任湖南省政府秘书长的是向力力,1962年9月出生,曾任湖南省商务厅厅长,郴州市市长,郴州市委书记等职务,2015年5月任湖南省政府秘书长,今年5月任湖南省副省长。杨光荣简历杨光荣,男,汉族,1962...