国家粮食和物资储备局原党组书记、局长张务锋,被判10年
公开简历显示,张务锋出生于1960年10月,2017年2月任国家发改委党组成员,国家粮食局党组书记、局长,2018年3月任国家发改委党组成员,国家粮食和物资储备局党组书记、局长。
国务院任免8名国家工作人员|陈春江已履新省级政府党组成员
免去燕军的国家市场监督管理总局副局长职务;免去马建华的长江水利委员会主任职务。钱毅任国家粮食和物资储备局副局长公开简历显示,钱毅,男,汉族,1971年10月生,工商管理硕士,中共党员。早期曾先后在原国内贸易部、原国家发展计划委员会国家物资储备局工作。2004年5月至2011年3月,先后任国家发改委国家物资储备局...
国家发改委领导名单
2023年08月,任国家粮食和物资储备局党组书记、局长。现任国家发展和改革委员会党组成员,国家粮食和物资储备局党组书记、局长。刘烈宏简历刘烈宏,男,汉族,1968年10月生,四川成都人,1990年7月参加工作,1997年8月加入中国共产党,西安交通大学管理学院工商管理专业毕业,研究生学历,管理学博士学位,研究员级高级工程师,...
丛亮任国务院发展研究中心副主任 不再担任国家发改委副主任
2023年,丛亮再次出任国家发改委副主任,其国家粮食和物资储备局党组书记、局长一职由刘焕鑫接任。
国务院任免(附简历)
2024.01任国家粮食和物资储备局党组成员、副局长李云卿简历李云卿,曾任国家发改委经济运行调节局局长。2024年1月,任国家林业和草原局(国家公园管理局)副局长。林振义简历林振义,男,汉族,1969年9月生,中共党员。曾任中央党校(国家行政学院)科研部党支部书记、主任。
国务院任命:进京任职的刘苏社新职明确
公开简历显示,丛亮生于1971年12月,山东文登人,中共党员,清华大学机械工程系毕业,工学学士学位(www.e993.com)2024年9月17日。丛亮长期在国家发改委工作,曾任国民经济综合司司长、国家发改委秘书长、国家发改委新闻发言人等职。2020年6月,丛亮担任国家发改委党组成员、副主任。2022年6月,国家粮食和物资储备局原党组书记、局长张务锋涉嫌严重违纪...
原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣被逮捕 徐鸣简历资料
2008年4月,徐鸣调职重庆,历任市委副秘书长、研究室主任,市委秘书长、研究室主任、市直属机关党工委书记,市委常委、秘书长,市委常委、两江新区党工委书记、管委会主任,两江新区党工委书记、管委会主任等职。2013年3月,徐鸣回京工作,任国家粮食局副局长,保留副部长级待遇,后于2018年退休。
黄炜任国家粮食和物资储备局副局长(图/简历)
中国共产党新闻网北京9月13日电(任佳晖)近日,国家粮食和物资储备局网站“局领导子站”栏目更新,显示黄炜已任国家粮食和物资储备局党组成员、副局长。公开资料显示,他此前担任中国证券监督管理委员会主席助理、党委委员兼首席律师。黄炜同志简历黄炜,男,1965年4月出生,汉族,江苏宜兴人。1989年1月参加工作。1986...
发改委人事司司长梁彦转任国家粮食和物资储备局副局长(图|简历)
经济日报-中国经济网北京5月29日综合报道近日,国务院任免国家工作人员。任命梁彦(女)为国家粮食和物资储备局副局长。据中国经济网部委人物库资料显示,梁彦,女,1962年5月出生,此前担任国家发展改革委人事司司长。梁彦简历梁彦,女,1962年5月出生,汉族,山西黎城人。1985年6月加入中国共产党。1988年10月参加工作...
张务锋任国家粮食局党组书记、局长(图/简历)
中国共产党新闻网北京2月28日电(姚茜)近日,国家粮食局网站“局领导”栏目更新,张务锋已于2017年2月任国家发展和改革委员会党组成员,国家粮食局党组书记、局长。据资料显示,张务锋此前担任山东省人民政府副省长、党组成员。张务锋同志简历张务锋,男,1960年10月出生,汉族,山东莱芜人。1979年12月参加工作。1984年4...