黄楚平当选湖北省政协主席 周先旺当选副主席(简历)
周先旺,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月参加工作,1987年1月入党,中央党校经济管理专业,在职大学本科学历。1980.12-1981.09湖北省建始县青花公社党委办公室干事1981.09-1985.10湖北省建始县青花公社团委副书记、高坪区团委书记1985.10-1987.09共青团湖北省建始县委副书记1987.09-1989.07湖北大学行政管理...
万勇任湖北省副省长 周先旺辞任(简历)
周先旺,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月参加工作,1987年1月入党,中央党校经济管理专业,在职大学本科学历。1980.12-1981.09湖北省建始县青花公社党委办公室干事1981.09-1985.10湖北省建始县青花公社团委副书记、高坪区团委书记1985.10-1987.09共青团湖北省建始县委副书记1987.09-1989.07湖北大学行政管理...
湖北公对向前进、许勤举进行任前公示(简历)
许勤举,男,汉族,河南新野人,1962年1月生,中央党校大学学历,1982年12月参加工作,1982年9月加入中国共产党。曾任宣恩县人民法院院长、党组书记,恩施州中级人民法院副院长、党组成员(2003年6月明确正县级),恩施州中级人民法院党组成员、建始县人民法院院长、党组书记。现任恩施州中级人民法院副院长、党组副书记。拟提名...
湖北黄石市委书记周先旺任湖北省副省长 简历照片
1993.02——1994.01,建始县副县长、县政府党组成员;1994.01——1995.09,共青团湖北省恩施州委书记(其间:1995.03—07,湖北省委党校青干班学习);1995.09——1996.03,湖北省宣恩县委副书记、代县长、县政府党组书记;1996.03——1998.04,湖北省宣恩县委副书记、县长;1998.04——2002.12,湖北省恩施州副州长、州政府党组成...
湖北省副省长周先旺任武汉市委副书记 万勇另有任用(图|简历)
周先旺简历周先旺,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月参加工作,1987年1月入党,中央党校经济管理专业,在职大学本科学历。1980.12-1981.09湖北省建始县青花公社党委办公室干事1981.09-1985.10湖北省建始县青花公社团委副书记、高坪区团委书记1985.10-1987.09共青团湖北省建始县委副书记...
黄冈市委常委最新名单及排名 黄冈常委简历照片
??肖伏清简历??肖伏清,男,1961年7月出生,汉族,湖北汉川人,1981年9月参加工作,1982年12月加入中国共产党,大学学历(www.e993.com)2024年9月23日。??1979.10—1981.09湖北省农垦学校牧医专业学生??1981.09—1985.11云梦县曾店兽医站干部,曾店区团委副书记、书记,区委宣传委员...
孔祥恩任湖北恩施州委副书记(图/简历)
孔祥恩同志简历孔祥恩,男,土家族,湖北建始人,1963年5月出生,1998年12月毕业于中央党校经济管理专业,大学学历,1983年8月参加工作,1986年1月加入中国共产党。现任恩施州委副书记、州委秘书长、州委州直机关工委书记。先后任建始县百纺公司、县财办干部,...
建始县副县长陈德忠涉嫌严重违纪违法被立案调查
陈德中简历陈德忠,男,汉族,湖北建始人,大学学历,1964年7月出生,1983年8月参加工作,1986年1月加入中国共产党,现任县人民政府党组成员、副县长。1983.06毕业于建始师范;1983.08-1990.05在高坪教育站工作(期间:1989年9月湖北大学自修本科毕业);1990.05-1994.12先后在县人事局、县委组织部工作,任干部股副股长、副科长...
周先旺任湖北省副省长(图/简历)
周先旺同志简历周先旺,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月参加工作,1987年1月入党,中央党校经济管理专业,在职大学本科学历。1980.12-1981.09湖北省建始县青花公社党委办公室干事1981.09-1985.10湖北省建始县青花公社团委副书记、高坪区团委书记
周先旺任武汉市代市长 万勇辞去市长职务(图|简历)
周先旺简历周先旺,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月参加工作,1987年1月入党,中央党校经济管理专业,在职大学本科学历。1980.12-1981.09湖北省建始县青花公社党委办公室干事1981.09-1985.10湖北省建始县青花公社团委副书记、高坪区团委书记1985.10-1987.09共青团湖北省建始县委副书记...