安徽省地矿局原党委书记、局长李学文被"双开"(图|简历)
李学文简历李学文,1958年11月出生,1982年1月加入中国共产党,山东省无棣县人,1982年1月从山东矿业学院煤田地质与勘探专业毕业,1998年10月至2002年7月在中国矿业大学(北京校区)先后完成管理科学与工程专业硕士研究生进修和矿业工程专业学习,获得工程硕士学位。1978年3月至1982年1月在山东矿业学院地质系学习;1982年1...
山西银监局局长刘晓勇拟任华润银行董事 简历资料
山西银监局局长刘晓勇拟任华润银行董事简历资料银监会系统再现高官下海。华润银行11月17日发布公告称,山西银监局局长刘晓勇成为该行董事候选人,将于12月2日召开股东大会审议选举其为董事议案,不过,华润未透露刘晓勇将担任的具体职位。根据公告资料,刘晓勇1963年9月出生,湖北孝感市人,现年52岁。刘晓勇持有中国人民银...
国家安全部原副部长马建涉嫌受贿罪被立案侦查
[简历]马建(1956年-),江西人,国家安全部副部长。马建毕业于西南政法学院,长期在中国国家安全系统工作。在国安系统中,他先后担任副处长、处长、副局长、局长、部长助理等职,2006年出任国家安全部副部长。此外,他还是中国法学会副会长。[延伸阅读]中华人民共和国国家安全部是中华人民共和国国务院组成部门,是中国...
安徽省地质矿产勘查局局长李学文接受组织调查
李学文简历山东无棣人,研究生学历,工程硕士学位,正高级工程师。1958年11月出生,1982年1月加入中国共产党,1982年1月参加工作。1978年3月至1982年1月在山东矿业学院地质系学习;1982年1月至1996年8月,先后任煤炭部地测队地质组长、团委书记,煤炭部地质局党委组织部干事、团委副书记、书记,中国煤田地质总局党委办公...
宁夏公示郭秉晨、杜银杰、郭弘义、李学文等17人(图|简历)
李学文,1958年12月出生,中央党校大学学历。历任银川市原郊区副区长,党委常委、副区长,银川市金凤区党委常委、副区长,贺兰县委副书记、县长,贺兰县委书记,中卫市委常委、海原县委书记等职务。现任吴忠市副市长,拟任吴忠市委常委。牛阳,1964年2月出生,大学学历。历任宁夏医学院中医学院副院长、院长,宁夏医科大学中医学院...
为投资者创造稳健回报--访银华优势企业李学文
基金经理李学文简历:李学文,1970年出生,中国人民银行研究生部货币银行学专业毕业,获经济学硕士学位,6年证券投资基金从业经验(www.e993.com)2024年9月19日。1998年,加入博时基金管理公司,历任研究员、基金经理助理。2002年11月,加盟银华基金管理公司,任银华优势企业基金经理助理。2003年8月至今,任银华优势企业基金经理。李学文对投资有深刻的理解,且...
安徽省地质矿产勘查局局长李学文被调查(图/简历)
李学文简历山东无棣人,研究生学历,工程硕士学位,正高级工程师。1958年11月出生,1982年1月加入中国共产党,1982年1月参加工作。1978年3月至1982年1月在山东矿业学院地质系学习;1982年1月至1996年8月,先后任煤炭部地测队地质组长、团委书记,煤炭部地质局党委组织部干事、团委副书记、书记,中国煤田地质总局党委办公...
安徽地质矿产勘查局局长李学文简历 资料及照片(图)
李学文简历资料:安徽省地质矿产勘查局官网显示,李学文,山东无棣人,研究生学历,工程硕士学位,正高级工程师。1958年11月出生,1982年1月加入中国共产党,1982年1月参加工作。1978年3月至1982年1月在山东矿业学院地质系学习;1982年1月至1996年8月,先后任煤炭部地测队地质组长、团委书记,煤炭部地质局党委组织部干...
李从文任安徽省地矿局党委书记、局长 前任李学文被查(图|简历)
李学文简历李学文,1958年11月出生,1982年1月加入中国共产党,山东省无棣县人,1982年1月从山东矿业学院煤田地质与勘探专业毕业,1998年10月至2002年7月在中国矿业大学(北京校区)先后完成管理科学与工程专业硕士研究生进修和矿业工程专业学习,获得工程硕士学位。
李从文担任安徽地矿局党委书记 前任李学文被查
李从文简历李从文,安徽巢湖人,在职研究生学历,硕士学位,高级经济师。1960年3月出生,1985年8月参加工作,1993年6月入党。1985年8月至1986年3月在省地矿局区域地质调查队从事技术工作;1986年3月至1993年3月历任省地矿局办公室、政策法规处科员、副主任科员、主任科员;1993年3月至1996年9月在安徽省迪安房地产公司...