国家金融监管总局27个内设机构负责人名单及简历
郭武平:男,1970年1月出生,银监会监管一部副主任,贵州银监局党委书记、局长;2018年银保监会成立后,郭武平出任银保监会消保局局长、财务会计部主任等职务;金监总局成立后,担任普惠金融司司长。职能:承担金融业相关改革开放政策研究与组织实施具体工作。对国内外经济金融形势、国际金融监管改革及发展趋势、监管方法和运行...
金监总局27个内设机构负责人名单及简历(2024年7月底更新)
郭武平:男,1970年1月出生,银监会监管一部副主任,贵州银监局党委书记、局长;2018年银保监会成立后,郭武平出任银保监会消保局局长、财务会计部主任等职务;金监总局成立后,担任普惠金融司司长。职能:承担金融业相关改革开放政策研究与组织实施具体工作。对国内外经济金融形势、国际金融监管改革及发展趋势、监管方法和运行...
附名单及简历|国家金融监管总局27个正司局级内设机构负责人已就位
郭武平:男,1970年1月出生,原银监会监管一部副主任,原贵州银监局党委书记、局长;2018年银保监会成立后,郭武平出任银保监会消保局局长、财务会计部主任等职务。职能:督促金融机构落实普惠金融政策要求,拟订监督管理的规章制度并组织实施,指导金融机构开展对小微企业、“三农”和特殊群体的金融服务工作,规范普惠金融秩序。
金融监管总局湖北监管局、吉林监管局迎来新局长
此次卸任吉林局局长的徐春武,曾任原银监会非银部副主任、原银保监会财会部副主任。2020年9月,任原吉林银保监局党委书记、局长,后又出任金融监管总局吉林监管局党委书记、局长。金融监管总局“三定方案”出台后,目前已有北京、浙江、内蒙古、黑龙江、山西、安徽、海南、宁夏、辽宁、江西、福建、新疆、湖北、吉林、宁...
升任、调任!吉林、湖北两地监管局迎新局长:刘忠瑞、庞雪峰
此前,国家金融监管总局吉林监管局原局长为徐春武,1972年2月出生,曾在原银保监会财会部担任副主任,还曾兼任中国银行业协会财务会计专业委员会政策指导副主任。2020年9月,徐春武出任原吉林银保监局党委书记、局长,后来成为国家金融监管总局吉林监管局党委书记、局长。据悉,徐春武调回国家金融监管总局另有任职。
吉林银保监局徐春武:四方面下功夫服务实体经济
中新经纬8月11日电(魏薇实习生郭西子)11日,第289场银行业保险业例行新闻发布会召开,本次发布会主题为“‘银行业保险业这十年’系列主题新闻发布之三”(www.e993.com)2024年9月16日。吉林银保监局党委书记、局长徐春武对吉林过去十年监管引领银行业保险业服务实体经济的做法和成效进行总结介绍。徐春武指出,十年来,全省银行业各项贷款增长1...
吉林银保监局徐春武:十年来吉林省中长期贷款余额增长191%
银保监会8月11日举办银行业保险业例行新闻发布会,主题为“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布之三。吉林银保监局党委书记、局长徐春武表示,党的十八大以来,吉林银保监局加强宏观经济政策有效传导,结合实际出台系列务实管用政策措施,建立健全体制机制、创新方式方法、加强协调联动、强化监管考核,引导银行保险机构在服务实...
银保监会主席、副主席等领导简历
·丛林任银保监会副主席梁涛不再担任·王陆进任驻银保监会纪检监察组组长·肖远企任银保监会副主席黄洪、祝树民不再担任·王兆星不再担任银保监会副主席·陈文辉不再担任银保监会副主席职务(图|简历)·银保监会党委书记、主席郭树清任央行党委书记、副行长·中国银保监会党委班子名单和简历郭树清任党委书记...
吉林银保监局党委书记、局长徐春武一行赴延边调研
2020年12月27日至28日,吉林银保监局党委书记、局长徐春武一行深入延边分局派驻包保帮扶沙金沟村驻村队员家中进行看望慰问;与安图监管组全体同志及延边分局驻沙金沟村第一书记座谈,了解干部工作及生活情况,分析工作形势,研究工作思路;走访金融机构重点扶持的制造业企业,调研金融支持复工复产、企业生产经营等情况,研究金融进...
独家|银保监会大型银行部副主任黄晋波调任陕西银保监局局长
从近期多个银保监局人事调整情况来看,有多地银保监局局长出自银保监会内设机构相关部门负责人。比如,内蒙古银保监局局长王文刚、山西银保监局局长尹江鳌、吉林银保监局局长徐春武、河南银保监局局长秦汉锋等均来自银保监会。黄晋波此前任职于原银监会,银保监会成立后先后在创新部、大型银行部等任职。此番回归银保监会...