洛阳正厅级干部李少敏被查,曾是“中原首虎”秦玉海老部下
李少敏早年曾任范县县委书记,1998年年底出任焦作市副市长,2001年3月跻身焦作市委常委并担任了市委宣传部长。2002年7月,李少敏调任洛阳市委常委、秘书长,2004年2月兼任洛阳市委组织部部长,2012年1月当选洛阳市人大常委会主任,直到2018年9月卸任。翻阅其履历,官至正厅的李少敏和两名已落马的河南部级“老虎”均有工作...
首次披露!“老虎”大秘和落马女书记,都曾向他人“卖官”
2002年7月,李少敏履新洛阳市委常委、秘书长,2004年2月任组织部长(至2012年8月)。2012年1月,李少敏任洛阳市人大常委会主任,2018年9月卸任。2020年6月,河南省纪委监委官网发布消息,洛阳市人大常委会原主任李少敏涉嫌严重违纪违法,目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。观海解局注意到,李少敏曾是洛阳市...
洛阳市人大常委会原主任李少敏接受纪律审查和监察调查
李少敏简历李少敏,男,汉族,1955年10月生,河南濮阳人,1983年8月加入中国共产党,1974年3月参加工作,本科学历。1989.08—1994.03范县县委副书记;1994.03—1998.12范县县委书记;1998.12—2001.03焦作市副市长;2001.03—2002.07焦作市委常委、宣传部长;2002.07—2004.02洛阳市委常委、秘书长;2004.02—2012.01洛阳市委常委...
权威发布!洛阳市人大常委会原主任李少敏被查
李少敏简历李少敏,男,汉族,1955年10月生,河南濮阳人,1983年8月加入中国共产党,1974年3月参加工作,本科学历。1989.08—1994.03范县县委副书记;1994.03—1998.12范县县委书记;1998.12—2001.03焦作市副市长;2001.03—2002.07焦作市委常委、宣传部长;2002.07—2004.02洛阳市委常委、秘书长;2004.02—2012.01洛阳...
李少敏被查
公开履历显示,李少敏1955年10月生,河南濮阳人,1983年8月加入中国共产党,1974年3月参加工作,本科学历。1989年他任范县县委副书记,1994年任县委书记。1998年,李少敏任焦作市副市长,后任焦作市委常委、宣传部长。2002年7月,李少敏调任洛阳市委常委、秘书长,2004年转任市委组织部长,长达8年时间。2012年,他出任洛阳市...
河南省洛阳市人大常委会原主任李少敏接受审查调查
中新网6月2日电据河南省纪委监委消息:河南省洛阳市人大常委会原主任李少敏涉嫌严重违纪违法,目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查(www.e993.com)2024年9月17日。李少敏简历李少敏,男,汉族,1955年10月生,河南濮阳人,1983年8月加入中国共产党,1974年3月参加工作,本科学历。