财政部领导名单
刘伟简历刘伟,男,汉族,1961年3月生,湖北武汉人,1984年12月加入中国共产党,1978年12月参加工作,工学硕士,高级会计师。1991年12月至1998年1月分别任四川省重庆市财政局预算处副处长、预算处处长,1998年1月至2004年11月分别任重庆市财政局党组成员、局长助理,重庆市财政局党组成员、副局长,2004年11月至2013...
最新!四川成都、绵阳等8市(州)发布干部任前公示
刘可雕,男,汉族,1978年9月生,在职硕士研究生,致公党党员,现任宜宾市翠屏区政府副区长,三级调研员,拟任市属国有企业领导班子正职。何光勇,男,汉族,1971年11月生,党校大学,中共党员,现任宜宾市翠屏区政府党组成员,区住房和城乡建设局党组成员,区城市发展服务中心党组书记、主任,四级调研员,拟任县(区)...
成都各区(市)县新一届党委领导班子名单出炉
选举产生新一届区委领导班子:赵春淦当选区委书记,袁顺明、雷鸣当选区委副书记,张明英(女)、欧泽春、顾文辉、冯军、邓旭、刘嘉宁、马亚炜(回族)、黄庆华当选区委常委。新一届中共龙泉驿区委常委会产生杜海波当选区委书记10月28日,中国共产党成都市龙泉驿区第十二届委员会第一次全体会议举行。选举产生新一届区委领导...
财政部最新领导名单附简历
杨国中:中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组组长、财政部党组成员杨国中,男,汉族,1963年10月生,四川邛崃人,1984年4月加入中国共产党,1984年7月参加工作,中南财经大学财政金融系货币银行学专业毕业,硕士研究生学历。1989年至1997年任重庆商学院教务处副处长、企业管理系主任兼总支书记(正处级),中国人民银行重庆市分...
成都邛崃市委书记曾洪扬调任乐山市委副书记(简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,曾洪扬,1972年2月生,曾任成都市委副秘书长,2016年8月任邛崃市委书记。曾洪扬简历曾洪扬,男,汉族,中共党员,1972年2月生,在职博士研究生。曾任成都市委副秘书长、市委办主任等职务。2016年8月任邛崃市委书记。
四川成都等6市(州)发布人事任免 资阳市部分市委领导同志职务调整
李宁坤,男,汉族,1982年11月生,在职硕士研究生,中共党员,现任四川天府新区正兴街道党工委书记,拟任区(市)县政府副职(www.e993.com)2024年9月19日。贺凯丰,男,汉族,1981年2月生,在职硕士研究生,中共党员,现任成都高新区经济运行局党组成员、经济运行局(企业服务局)副局长,拟任区(市)县政府副职。
乐山新一届市委常委简历(书记彭琳 副书记张彤、田文)
20日下午,中国共产党乐山市第七届纪律检查委员会召开第一次全体会议,选举产生新一届市纪委领导班子。选举刘光辉为中共乐山市纪律检查委员会书记,廖敏(女)、黄国兵、李卫为副书记。彭琳简历彭琳,男,汉族,1963.06生,重庆人,1986.02入党,1984.07参加工作,博士研究生。
自贡十二届市委常委简历(书记李刚 副书记刘永湘、李国贵)
原标题:自贡十二届市委常委简历(书记李刚副书记刘永湘、李国贵)中国经济网自贡11月14日综合报道据四川自贡网消息,11月13日上午,中共自贡市第十二届委员会在市委会议厅召开第一次全体会议。会议选举产生了新一届市委领导班子。选举李刚、刘永湘、李国贵、王猛、李清、徐其斌、刘敏(女)、刘笑禹、唐杰、张邦举为中共自...
乐山市新一届市委常委会产生(简历)
2005.02-2007.04四川省邛崃市委副书记、市长(2000.09-2006.06四川大学经济学院政治经济学专业学习,获经济学博士学位)2007.04-2007.11共青团四川省委副书记、党组成员(其间:2007.06起主持工作)2007.11-2013.02共青团四川省委书记、党组书记2013.02-2013.03四川省乐山市委副书记...
陈光浩任乐山市代市长 张彤辞去市长职务(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,陈光浩,1971年4月生,曾长期在共青团中央工作,2013年底调任四川南充市委副书记(正厅级),2016年任四川省投资促进局局长。张彤,1973年8月生,2013年任乐山市市长,近日已任广安市委书记。陈光浩简历陈光浩,男,汉族,1971年4月生,江苏启东人,中共党员,1993年7月参加工作,北京大...