最新赣州市政协领导班子成员 现任赣州政协副主席名单简历
朱敏,男,汉族,1970年8月生,在职大学,中共党员,现任六届赣州市政协副主席,赣州市政协党组成员,赣州市财政局党组书记、局长。曾任县级市委常委,县委常委、副县长、农工部部长、宣传部部长、组织部部长,地级市政府工作部门正职等。刘春文同志简介刘春文,男,汉族,1967年2月生,中央党校大学,中共党员,现任六届赣州市...
江西八地通过一批人事任免,涉及多名县区政府主官
任命李赣兴为南康区人民政府副区长,代理南康区人民政府区长职务。李赣兴同志简历李赣兴,男,汉族,江西兴国人,1977年11月出生,1998年8月参加工作,2003年11月加入中国共产党,在职研究生学历。现任南康区委副书记、区人民政府代区长。历任兴国县委办公室副主任科员,兴国县长冈乡党委委员,兴国县埠头乡党委副书记、乡长,...
江西省抚州市人民政府原党组成员、副市长罗富杨被开除党籍、开除...
罗富杨,曾用名罗富洋,男,汉族,1969年7月出生,江西兴国人,大学文化程度,1991年9月参加工作,1996年6月加入中国共产党。1991年9月至2006年2月,历任兴国县公安局龙口派出所民警,局治安科副科长、科长,局党委委员、副局长,局党委副书记、政委;2006年2月至2007年12月,宁都县公安局政委(副县级);2007年12月至2...
江西6设区市多名市领导履新|这地18县(市、区)纪委领导班子产生!
陈培生当选为南康区纪委书记8月31日,中国共产党南康区第三届纪律检查委员会第一次全体会议召开,选举产生:纪委常委:陈培生、范小明、王志红、朱彦、曾军、谢元剑、杨九九、郭鸷剑、眭昀炜纪委书记:陈培生纪委副书记:范小明、王志红、朱彦赣县区李云飞当选为赣县区纪委书记8月31日,中国共产党赣县区第二...
江西部分县(市、区)党政主要领导高配情况
柯岩松,1964年2月出生,历任瑞金市政府副市长,市委常委、纪委书记,南康市委常委、纪委书记、市长等职。2013年,柯岩松出任寻乌县委书记。2020年4月,柯岩松当选赣州市政协副主席,继续兼任寻乌县委书记。抚州市人大常委会副主任、广昌县委书记许爱军许爱军,1962年2月出生,历任广昌县委常委、组织部长、常务副县长、县长...
赣州市委原常委、南康区委原书记徐兵已任赣州市政协党组书记
公开简历显示,徐兵出生于1967年11月,1989年赣州农业学校毕业后,在赣县工作13年(www.e993.com)2024年9月18日。直至2003年,跨县升任信丰县副县长,此后历任宁都县委常委、宣传部部长、副县长,崇义县县长等职。2013年6月,徐兵出任南康市委书记(备注:2014年2月,南康市撤市设区)。据信息日报江西政读此前报道,2015年,为深入贯彻落实全国...
李赣兴任南康区代区长,何善锦辞去南康区长职务
李建泉同志简历李建泉,男,汉族,江西南城人,1971年10月出生,1990年7月参加工作,1996年11月加入中国共产党,大学学历。现任东乡区委副书记、区人民政府党组书记、区人民政府代区长。历任南城县财政局副局长、党组成员,南城县株良镇党委副书记、镇长,南城县浔溪乡党委书记、人大主席,南城县浔溪乡党委书记、乡长,广昌...
江西赣州南康区委书记徐兵履新市委常委
徐兵简历徐兵,男,汉族,1967年11月出生,江西赣县人,1989年8月参加工作,1989年5月加入中国共产党,中央党校大学学历。现任江西省赣州市政府副市长、党组成员,南康区委书记。1987.09-1989.07赣州农业学校农学专业学习1989.08-1990.06江西省赣县大埠乡团委书记...
国务院任免(附简历)
2023.02-2023.07四川省人民政府副省长。现任国家民族事务委员会副主任、党组成员。赵昌华简历赵昌华,男,汉族,1964年11月生,辽宁康平人,1984年12月加入中国共产党,1982年10月参加工作,中国人民解放军工程兵指挥学院行政管理专业毕业,在职大学学历。历任武警辽宁省丹东市边防支队排长、副指导员,政治处副主任、主任;...
张勇任江西省人民政府秘书长 谭晓林不再担任(图|简历)
谭晓林简历谭晓林,男,1955年12月生,江西省南昌县向塘镇人,生于宁都县梅江镇。汉族,中共党员。北京大学在职研究生毕业。1975年5月参加工作,1977年考入赣南师院中文系,1985年5月加入中国共产党。1981年起在赣州行署办公室工作,历任秘书科干事、综合科副科长、综合科科长;...