山西省委组织部部长胡立杰简历
参加工作时间:1998年7月现任山西省委常委、组织部部长,省委党校(山西行政学院)校长(院长)。胡立杰在职业生涯的早期,曾担任辽宁省沈阳新城子区道义经济开发区管委会主任科员及主任助理,并在辽宁省机构编制委员会办公室担任事业处主任科员、副处长及处长等职务。随后,晋升为辽宁省机构编制委员会办公室副主任。2013年11...
安徽省委新常委丁向群任省委组织部部长(图/简历)
2006—2011年中国银行人力资源部总经理、党委组织部部长2011—2013年中国银行公司金融业务总裁2013—2015年中国太平保险集团公司(有限责任公司)〔中国太平保险集团(香港)有限公司〕副总经理、党委委员2015—2017年国家开发银行副行长、党委委员2017年广西壮族自治区政府副主席、党组成员2018年9月安徽省委常委...
权威发布!新一届中央政治局全体成员、书记处书记名单及简历
2010-2012年中央政治局常委、中央书记处书记,中华人民共和国副主席,中共中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主席,中央党校校长2012-2013年中央委员会总书记,中共中央军事委员会主席,中华人民共和国副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主席2013-中央委员会总书记,中共中央军事委员会主席,中华人...
中国共产党陕西省第十三届委员会第一次全体会议选举出新一届陕西
楼勤俭同志受中共陕西省第十三次代表大会主席团委托主持会议。省委委员82名、候补委员16名出席会议。陕西省纪委委员列席会议。全体会议以无记名投票方式选举楼勤俭、胡和平、毛万春、何荣、张光智、梁贵、徐新荣、王永康、庄长兴、杜航伟、江峰、钱亦男为全国人大常委会委员。第十三届省委;选举娄勤俭为省委书记,胡和平...
涉及一位清华毕业的“85后”省委委员!山西省委组织部公示4人拟履新
中共山西省委组织部2023年9月25日宁文鑫简历宁文鑫,男,汉族,1985年6月生,山西榆次人,清华大学电子工程系毕业,硕士研究生学历,2003年7月加入中国共产党,2011年7月参加工作。现任山西省大同市云州区委书记。曾任清华大学招生办公室主任助理、副主任,阳泉市经济信息中心(市信息化中心)副调研员,阳泉市郊区义井...
10多位省部级干部密集调整,多省份省委常委有新职
据河南日报客户端11月4日消息,中共中央批准:孙梅君同志(女)任河南省委委员、常委、副书记(www.e993.com)2024年9月17日。公开简历显示,孙梅君出生于1965年7月,四川开江人,2021年9月任北京市委组织部部长,至此番履新。孙梅君是二十届中央候补委员。3、两位副省长,晋升省委常委本周,有两位副省长晋升省委常委。
田向利任河北省委宣传部部长(图/简历)
2003.03——2005.04,中共河北省唐山市委副书记(正厅级)(2001.09-2004.07天津大学管理学院管理科学与工程专业在职学习,获管理学博士学位);2005.04——2006.11,中共河北省委统战部常务副部长;2006.11——2007.01,中共河北省委组织部副部长、省人事厅党组书记、省机构编制委员会办公室主任;...
陕西省委组织部发布干部任职公示
赵鹏,男,1976年8月生,陕西三原人,1997年6月入党,1998年7月参加工作,全日制大学学历、经济学学士,在职公共管理硕士。现任省委组织部党政干部处处长,拟任商洛市委委员、常委、组织部部长。冯永清,男,1964年6月生,陕西洋县人,1995年5月入党,1988年7月参加工作,全日制大学学历、文学学士。现任镇安县委书记、...
新一届陕西省委常委名单简历 现任陕西省委领导班子成员
中国共产党陕西省第十四届委员会常务委员会委员名单刘国中赵一德赵刚王晓王兴宁方红卫程福波郭永红(女)刘强蒿慧杰李春临王琳中国共产党陕西省第十四届委员会常务委员会委员简历刘国中同志刘国中,男,汉族,1962年7月生,研究生,中共党员,现任十九届中央委员,陕西省委书记、省人大常委会主任。
广东省副省长张光军出任中央组织部部务委员(图|简历)
2009—2014年中国工程物理研究院重大专项管理办公室主任(其间:2011.09—2012.01中央党校中青年干部培训班学习)2014—2015年中国工程物理研究院院长助理、重大工程管理办公室主任2015—2018年中国工程物理研究院党委副书记2018—2020年广东省政府副省长、党组成员2020—中央组织部部务委员兼干部二局局长...