权威发布!新一届中央政治局全体成员、书记处书记名单及简历
赵乐际,男,汉族,1957年3月生,陕西西安人,1974年9月参加工作,1975年7月加入中国共产党,中央党校研究生学历。现任中央政治局常委,中央纪律检查委员会书记,中央组织部部长。1974-1975年青海省贵德县河东乡贡巴大队知青1975-1977年青海省商业厅通讯员1977-1980年北京大学哲学系哲学专业学习1980-1982年青海省...
国家金融监管总局27个内设机构负责人名单及简历
罗艳君:出生于1974年,毕业于中央财经大学保险专业,最早任职于中国人民银行;保监会成立后曾在人事教育部、发改部工作;后进入天津保监局工作,任党委委员、局长助理;2015年出任党委委员、副局长;曾在国家发改委财政金融司挂职副司长;银保监会成立后出任资金部副主任、主任。职能:承担人身保险机构的非现场监测、风险分析...
中国证监会领导名单
中央组织部通知,李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员,免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。吴清简历吴清,男,汉族,1965年4月生,安徽蒙城人,中共党员,1989年1月参加工作,研究生,经济学博士。历任国家计划委员会综合司干部、副主任科员、主任科员,国务院证券委员会办公室干部,中国证券监督管理委...
金监总局27个内设机构负责人名单及简历(2024年7月底更新)
罗艳君:出生于1974年,毕业于中央财经大学保险专业,最早任职于中国人民银行;保监会成立后曾在人事教育部、发改部工作;后进入天津保监局工作,任党委委员、局长助理;2015年出任党委委员、副局长;曾在国家发改委财政金融司挂职副司长;银保监会成立后出任资金部副主任、主任。职能:承担人身保险机构的非现场监测、风险分析...
和田地委最新领导班子简历一览:成员介绍、照片及现任班子领导名单
3.李明:男,尔族,1979年出生,担任和田地委、组织部部长。毕业于校组织部研究生班,拥有硕士学位。曾在地委组织部长达5年之久,具有丰富的组织人事工作经验和敏锐的政治嗅觉。4.张磊:男,汉族,1981年出生,担任和田地委、宣传部部长。毕业于国防大学政治与法律学院,拥有硕士学位。曾任和田地委委,具有过硬的政治素...
符维已任郑州市惠济区委副书记;现区委领导班子最新名单
据公开履历,符维1979年9月出生,信阳淮滨县人,此前任惠济区委常委、组织部部长(www.e993.com)2024年9月17日。今年8月上中旬,符维开始以区委副书记、政法委书记的新身份开展工作。符维从郑州工业大学英语专业毕业后,进入中国化学工程第三建设公司从事翻译工作;2003年10月郑州大学法学院研究生毕业后,历任郑州市委宣传部副主任科员、主任科员,...
达州多地最新人事决定,涉及多名县级领导干部(附简历)
副主席、常务委员名单。副主席:黄雪梅(女)任晓军常务委员(按姓氏笔画排序):韦永炜(女)杨华(女)吴大庆黄笑菲(女)简历黄雪梅,女,汉族,1979年7月生,在职研究生,民建会员,现任民建达州市委会副主委,政协达州市通川区委员会副主席。任晓军,男,汉族,1972年5月生,在职大学,中共党员,现任政协达州市...
中央统战部领导名单
中央统战部官方网站“领导之窗”栏目近日更新显示,王瑞军已任中央统战部副部长。石泰峰简历石泰峰,男,汉族,1956年9月生,山西榆社人,1974年5月参加工作,1982年6月加入中国共产党,北京大学法律系法学基础理论专业毕业,研究生学历,法学硕士学位,教授。1974.05-1975.
陕西省发布14名干部任职公示
雷永泉,男,汉族,1970年9月生,在职研究生,中共党员,现任陕西医药集团总会计师,拟交流任省属大型企业正职。广大干部群众对公示对象如有意见,可通过来信、来电、来访等形式,向省委组织部反映。公示时间:2023年12月4日至2023年12月8日来信地址:西安市雁塔路南段10号陕西省委1号综合办公楼456号邮编:...
附名单及简历|国家金融监管总局27个正司局级内设机构负责人已就位
郭武平:男,1970年1月出生,原银监会监管一部副主任,原贵州银监局党委书记、局长;2018年银保监会成立后,郭武平出任银保监会消保局局长、财务会计部主任等职务。职能:督促金融机构落实普惠金融政策要求,拟订监督管理的规章制度并组织实施,指导金融机构开展对小微企业、“三农”和特殊群体的金融服务工作,规范普惠金融秩序...