荆树湿、郭峥、宋云天任新乡县领导!
宋云天宋云天出生于1992年,毕业于清华大学,具有博士学位。在校期间,宋云天曾任清华大学学生会主席、水利系团委书记。毕业后,宋云天来到辉县市工作,历任冀屯镇姚村党支部第一书记,孟庄镇党委副书记、镇长,孟庄镇党委书记。
贵州新一届省人大常委会、省政府领导班子名单及简历
李再勇(仡佬族)、卢雍政、王世杰、陶长海、郭瑞民、蒲波、魏国楠、吴强(侗族)为贵州省人民政府副省长。孙志刚同志简历孙志刚同志,男,汉族,1954年5月出生,河南荥阳人,1971年2月参加工作,1976年9月加入中国共产党,研究生学历,经济学博士。1971年2月至1973年4月,河南省荥阳县插队知青;1973年4月至1973年9月,...
枣庄市市中区四大班子主要领导
1984年4月人民公社全部改设为乡镇,市中区下辖市郊、渴口、黄庄、永安、孟庄、郭里集、安城、西王庄、周村、齐村、税郭11处乡镇和中心街、文化路、龙山路、各塔埠、矿区5处街道。2001年3月乡镇规模调整,撤销周村乡,将其行政区域并入孟庄镇;撤销安城乡,将其行政区域并入税郭镇;撤销郭里集乡,将其行政区域并入...
河南平顶山市委书记郭瑞民接替孙立成任贵州省公安厅党委书记
据中国经济网党政领导人物库资料显示,郭瑞民,1962年8月出生,曾任信阳市委书记,今年5月刚履新平顶山市委书记;此前担任贵州省副省长,省公安厅厅长、党委书记的孙立成已任山东省政府党组成员、省公安厅党委书记。郭瑞民简历郭瑞民,男,汉族,1962年8月出生,延津县人,1982年8月参加工作,1984年12月入党,郑州大学中文系毕...
郭瑞民同志任中共信阳市委书记 王铁同志不再担任
1994.11—1995.05河南省辉县市委副书记兼孟庄镇党委书记1995.05—2003.06河南省环境保护局副局长、党组成员(期间:2002.02—2002.08河南省首期领导干部赴美培训班学习)2003.06—2004.08河南省驻马店市委副书记、组织部部长2004.08—2005.08河南省驻马店市委副书记...
考第一又怎滴?刷你没商量!
现任河南省新郑市孟庄镇党政办公室主任(www.e993.com)2024年9月20日。2017年,郑州航空港经济综合实验区(下称郑州航空港区)面向全省公开选拔科级领导干部,李自阳报考的是“规划市政建设环保局副科领导职位”(岗位代码201720),并顺利通过了资格审查,于2017年10月参加了考试。考试结果公布,李自阳笔试、面试成绩均为第一,...