中华全国总工会新一届领导班子产生(附简历)
杨宇栋,男,汉族,1968年11月生,辽宁绥中人,1994年5月参加工作,1987年6月加入中国共产党,北京交通大学交通学院交通运输规划与管理专业毕业,研究生学历,工学博士学位,高级工程师。1987.09-1991.09,北方交通大学运输系铁路运输专业学习1991.09-1994.05,北方交通大学运输管理工程系铁路运输专业硕士研究生1994.05-1999.08,铁...
江西省赣州市人民政府现任领导及工作分工
李克坚,男,汉族,1969年6月生,河南伊川人,1989年7月毕业于江西省吉安师专,1989年6月加入中国共产党,1989年8月参加工作,江西省委党校研究生学历。现任江西省赣州市委副书记,市政府市长、党组书记。负责市政府全面工作。分管市审计局。副市长:胡剑飞胡剑飞,男,汉族,江西万安人,1973年2月出生,大学文化程度,1994...
交通运输部领导名单
李天碧简历李天碧,男,汉族,1963年5月生,湖北公安人,中共党员,工程硕士,教授级高级工程师。1984年8月起先后在江西省交通厅航务管理局、地方海事局、船舶检验局等单位工作;2009年1月起历任江苏海事局副局长(副局级)、党组成员,交通运输部水运局副局长;2015年2月任交通运输部水运局局长;2018年12月任交通运输...
最新九江市长+副市长名单 九江政府领导班子成员简历照片
具体为:应炯同志与陈鹏辉同志互为AB岗,杜少华同志与容长贵同志互为AB岗,鲍成庚同志与熊晋喜同志、丁喜春同志互为AB岗。
5名班子成员职务调整后,江西省公安厅班子成员最新分工公布
工作分工:领导公安厅全面工作。叶国兵,男,汉族,1961年2月出生,江西进贤人,1979年12月加入中国共产党,1976年12月参加工作,大学学历,工商管理硕士。现任江西省公安厅党委副书记、常务副厅长,一级警监警衔。简历:2013年9月任江西省公安厅党委委员、副厅长;2016年12月任江西省公安厅党委委员、副厅长、江西警察学院党...
最新:31省市区主要负责同志名单附简历
吴政隆同志简历吴政隆,男,汉族,1964年11月生,江苏南京人,大学学历,工学学士学位,高级工程师,1987年11月加入中国共产党,1984年8月参加工作(www.e993.com)2024年9月19日。现任第二十届中央委员,江苏省委书记,省人大常委会主任、党组书记。推荐阅读:对照一下,你适不适合当领导?担任职务:中共十九大、二十大代表,第十八届中央候补委员,第十九届...
江西省人民政府 政策文件 江西省交通运输厅关于成立江西省交通...
为切实做好我省交通运输执法领域突出问题专项整治工作,经研究决定成立江西省交通运输执法领域突出问题专项整治行动领导小组(以下简称领导小组),现将有关事项通知如下:一、领导小组组成人员组长:王爱和厅党委书记、厅长副组长:王昭春厅党委委员、副厅长
2022年江西省新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
(一)省委、省政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话(二)省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话(三)省委工作机关新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话(四)省法院、省检察院新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话...
王爱和任江西省交通厅党委书记(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示:王爱和,男,1963年10月出生,曾任江西省交通运输厅副厅长、党委委员。王爱和简历王爱和,男,汉族,1963年10月出生,安徽萧县人,1985年07月参加工作,1984年05月加入中国共产党,研究生学历,工学博士。华中科技大学控制科学与工程专业毕业。
江西多地任命、公示一批领导干部
邓颖翔同志简历邓颖翔,男,汉族,湖南郴州人,1982年3月出生,2004年6月参加工作,2003年1月加入中国共产党,博士研究生。现任上饶市广丰区人民政府副区长。历任广东南粤集团规划发展部、投资发展部经理,南粤环保科技集团有限公司总经理助理、办公室主任、监察审计部部长,江西省引进高层次人才、上饶师范学院经济管理学院...