“一正七副”半数为“70后”,济南发布市政府领导班子分工
王茂祯,男,汉族,1969年5月生,在职研究生,工学博士,中共党员,现任济南市副市长、市政府党组成员,市公安局党委书记、局长。分工负责社会稳定、司法行政、退役军人、信访、民兵预备役等方面工作。分管市司法局、市退役军人局、市信访局,济南仲裁办。主持市公安局工作。联系市国家安全局,驻济部队。副市长:韩伟简...
济南市政府领导班子最新分工
于海田,男,汉族,1969年9月生,研究生,工学博士,中共党员,现任济南市委副书记、市长,市政府党组书记。分工主持市政府全面工作,负责财政、审计方面的工作。分管市财政局、市审计局。副市长:王宏志简历王宏志,男,汉族,1964年7月生,研究生,工学硕士,中共党员,现任济南市委常委、副市长,市政府党组副书记。分工...
青岛市政府领导班子最新分工公布,一正七副(附简历)
赵燕,女,汉族,1969年5月生,省委党校研究生,公共管理硕士,中共党员。现任青岛市政府副市长、党组成员。赵燕同志负责水务管理、农业农村、乡村振兴、东西协作、文化和旅游,供销工作。分管市水务管理局、市农业农村局、市文化和旅游局,市供销社。联系市广播电视台,市文联、市社科院(市社科联)、青岛日报社、市...
广东省美术家协会新领导班子成员简历一览
现任深圳市文联党组书记、主席,广东省文联兼职副主席,广东省美术家协会副主席、中国美协理事、中国美协水彩画艺委会副主任、作品多次入选全国美展,曾在中国美术馆、广东美术馆、德国柏林国家及地区举办个人画展;作品被中国美术馆、上海美术馆、中国共产党历史展览馆、湖北美术馆等美术机构收藏。作品和论文发表于《新华文...
2020最新秦皇岛政府领导班子名单 秦皇岛市长、副市长工作分工
2020最新秦皇岛政府领导班子名单秦皇岛副市长分工秦皇岛政府领导市委副书记、市长--张瑞书工作分工:领导市政府全面工作。分管市审计局。个人简历:张瑞书,男,汉族,1963年8月生,河北献县人,1987年1月入党,1983年7月参加工作,辽宁阜新矿业学院矿山测量专业毕业,大学学历,工学学士学位。
董杰人任青海省民政厅党组书记 此前担任省文联主席(简历)
中国经济网西宁1月29日综合报道青海省民政厅官方网站“厅领导”栏目近日进行更新,据最新名单显示,董杰人已任青海省民政厅党组书记(www.e993.com)2024年9月21日。董杰人,1967年1月生,曾任青海省委宣传部副部长,省新闻出版局(省版权局)局长,一级巡视员等职。此番履新前,董杰人任青海省文联党组书记、主席。
青岛市黄岛区政府最新领导班子一览
3月31日,青岛市黄岛区(西海岸新区)第三届人民代表大会第一次会议闭幕。会议选举产生新一届区政府领导班子,名单如下:区长:王清源副区长:李金国、管学锋、张磊娜(女)、邵睿、周诚、夏鹏编辑/张慧审校/庄建成青岛政情(ID:qingdaozq)梳理发现,在此之前,王清源担任西海岸新区工委副书记、区委副书记、代区长,...
中国文联干部李翔已挂职担任宜宾市委常委、副市长 李翔资料简历介绍
现年43岁、长期任职于中国文联的李翔已赴四川宜宾挂职。据四川在线消息,8月26日,宜宾市六届人大常委会第五次会议通过一批人事任免名单。根据宜宾市人民政府市长廖文彬提名,决定任命:李翔为宜宾市人民政府副市长。李翔官方简历显示,李翔,男,汉族,1979年10月生,山东临沂人,2000年9月加入中国共产党,2001年7月...
眉山市彭山区黄丰镇领导班子分工
宋倩同志简历:宋倩,女,汉族,1984年8月生,四川眉山人,2003年7月加入中国共产党,2009年12月参加工作,乐山师范学院社会工作专业毕业,大学学历。现任黄丰镇党委委员、纪委书记。历任彭山县彭溪镇毛店村大学生村官,彭山县文联秘书长,彭山区青龙镇党委委员、组织委员,彭山区黄丰镇党委委员、副镇长。
安徽省现任领导班子成员名单 副省长最新排名分管工作
安徽省现任领导班子成员名单副省长最新排名李锦斌:省委副书记,省长陈树隆:省委常委、副省长谢广祥:副省长方春明:副省长李建中:副省长刘莉:副省长(简历照片)杨敬农:秘书长延伸阅读:杨振超被查淮南连续四任市委书记均告落马(盘点)副省长分管工作...