检方对原河北交通厅副厅长潘晓东等人决定逮捕
潘晓东简历潘晓东,男,满族,1962年11月出生,河北易县人,中共党员,同济大学硕士研究生毕业。先后在河北省交通规划设计院、省交通厅项目办、河北华能京张高速公路有限责任公司、省交通厅基建管理处工作。2009年12月任河北省交通运输厅党组成员,兼任总工程师;2010年2月任河北省交通运输厅党组成员、副厅长,兼任总工程...
海南交通运输厅原厅长与副厅长,同日被查!
简历显示:姚建勇,男,汉族,1965年3月出生,陕西榆林人,历任洋浦经济开发区规划建设土地局副局长、党组成员;海南省交通厅规划财务处副处长;海南省交通运输厅综合规划处处长、运输管理处处长等职。2013年12月,姚建勇任交通运输厅副厅长(试用期一年);2015年7月,姚建勇被正式任命为副厅长。也就是说,他在董宪...
邱祯国任贵州省发改委主任 张胤任省交通运输厅厅长
邱祯国任贵州省发改委主任张胤任省交通运输厅厅长贵州省人民代表大会常务委员会决定任免名单(2024年3月26日贵州省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过)决定任命:邱祯国为贵州省发展和改革委员会主任;张胤为贵州省交通运输厅厅长。决定免去:潘大福的贵州省发展和改革委员会主任职务;邱祯国的贵州省...
孟庆斌不再担任山东省交通运输厅厅长 已任青岛市政协党组书记
孟庆斌,1968年2月生,曾任日照市委副书记,山东省委台湾工作办公室(省政府台湾事务办公室)主任,临沂市委副书记、市长等职务,2021年任山东省交通运输厅党组书记、厅长。近日,孟庆斌已出任青岛市政协党组书记。更多地方人事报道请见
夏俊松任云南省交通运输厅厅长、党组书记
同日,云南省交通运输厅召开干部大会,云南省委组织部副部长韩富海宣布省委关于马文亮、夏俊松2名同志的任免决定,夏俊松同志任省交通运输厅厅长、党组书记。夏俊松简历夏俊松,男,汉族,1972年8月生,在职硕士研究生学历,中共党员。曾任昆明市委常委,昆明市人民政府常务副市长、党组副书记,兼任昆明市行政学院院长、中共昆...
马文亮任云南省交通运输厅厅长 邱江不再担任(图|简历)
2021.03—云南省交通运输厅厅长、党组书记(www.e993.com)2024年9月17日。邱江简历邱江,男,仡佬族,1972年8月生,贵州务川人。1997年7月参加工作,1992年6月加入中国共产党,硕士研究生学历。1990.09—1994.07贵州师范大学历史系历史学教育专业学习1994.07—1997.07云南大学政治系政治学理论专业研究生...
乌拉孜别克?热苏力汗任青海省交通厅厅长 朱龙翔任商务厅厅长(简历)
朱龙翔为青海省商务厅厅长。免去:毛占彪的青海省交通运输厅厅长职务;乌拉孜别克?热苏力汗的青海省商务厅厅长职务。乌拉孜别克?热苏力汗简历乌拉孜别克?热苏力汗,男,哈萨克族,1969年11月生,新疆呼图壁人,1993年7月参加工作,1992年5月入党,博士研究生学历(2016年7月中国科学院大学经济与管理学院管理科学与...
周海兵任湖南省自然资源厅厅长 赵平任交通运输厅厅长(简历)
经济日报-中国经济网长沙1月8日综合报道据湖南红网消息,1月8日,湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议经表决,决定任命:周海兵为湖南省自然资源厅厅长;决定免去:王一鸥的湖南省自然资源厅厅长职务。决定任命:赵平为湖南省交通运输厅厅长;决定免去:周海兵的湖南省交通运输厅厅长职务。
孙宇任黑龙江省交通运输厅党组书记、提名厅长(图|简历)
副厅长。孙宇简历孙宇,男,汉族,1969年5月生,1992年7月参加工作,2001年6月入党,上海铁道学院工民建专业大学毕业。曾任黑龙江省住房和城乡建设厅住房保障处处长,黑龙江省住房和城乡建设厅党组成员、副厅长,黑龙江省交通运输厅党组成员、副厅长等职务。2020.06黑龙江省交通运输厅党组书记、提名厅长。
高卫东任贵州交通运输厅厅长(图/简历)
高卫东任贵州交通运输厅厅长(图/简历)原标题:高卫东任贵州省交通运输厅厅长王秉清不再担任(图|简历)经济日报-中国经济网贵阳1月24日讯2018年1月22日,贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议决定任命:高卫东为贵州省交通运输厅厅长;决定免去:王秉清的贵州省交通运输厅厅长职务。