商丘市副市长王仲田拟任河南省环保厅党组书记
1994.04—1996.12河南省中牟县委常委、副书记1996.12—1999.03河南省新郑市委副书记、代市长、市长1999.03—2001.06河南省新郑市委书记2001.06—2004.11河南省商丘市副市长2004.11—2009.02河南省交通厅副厅长、党组成员(2004.03—2006.01在中央党校研究生院政治学理论专业学习)2009.02—2011.12河南省交通运输厅副...
海南交通运输厅原厅长与副厅长,同日被查!
简历显示:董宪曾,男,1957年5月出生,汉族,天津市人。2002年至2005年,董宪曾任海南省中国旅行社党委书记、总经理;2005年至2008年,任琼中黎族苗族自治县委书记;2008年至2017年,任海南省交通厅党组书记、厅长。2017年,他先是改任党组副书记,随后彻底卸任,到龄退休。同日被查的姚建勇,海南省交通运输厅党...
“全面贯彻党的二十大精神 奋力推进中国式现代化建设河南实践...
省交通运输厅党组书记、厅长高建立先生;省交通运输厅党组成员、副厅长唐彦民先生;省交通运输厅党组成员、副厅长宋华东先生;省交通事业发展中心党委书记、副主任马会先生;省交通运输厅二级巡视员崔梅女士。下面,先请高建立先生作情况介绍。省交通运输厅党组书记、厅长高建立女士们、先生们,媒体朋友们:大家下午...
何灿任青海省交通运输厅党组书记 何灿简历一览
据青海省交通运输厅网站“领导信息”栏目更新显示,何灿任青海省交通运输厅党组书记、提名为厅长人选。此前,乌拉孜别克·热苏力汗担任青海省交通运输厅党组书记、厅长,日前已任青海省委常委、海东市委书记。何灿,男,汉族,1967年7月生,此前担任青海省政府副秘书长、办公厅一级巡视员。来源:中国经济网...
刘可任广西壮族自治区交通运输厅党组书记(简历)
刘可简历刘可,男,汉族,1967年8月出生,中共党员,研究生学历,工学博士,教授级高级工程师。曾任梧州市人民政府副市长,广西交通投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,广西柳州市委常委、副市长,广西融资担保集团有限公司党委书记、董事长。2021年11月任自治区交通运输厅厅长、党组副书记,自治区铁路建设办公室主...
徐强任河南省交通运输厅党组书记(简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,徐强,1964年10月生,此前担任河南省交通运输厅副厅长、党组成员(www.e993.com)2024年9月17日。原任河南省交通运输厅党组书记、厅长的李卫东近日已任新乡市委书记。徐强简历徐强,1964年10月生,汉族,河南平舆人,1995年5月加入中国共产党,1984年7月参加工作,在职研究生学历,教授级高级工程师。
赵建平任山西省交通运输厅党组书记 前任闫晨曦已任临汾市委书记
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,赵建平,1963年2月生,原任晋中市委书记。近日,吴俊清已接替赵建平任晋中市委书记职务。原任山西省交通运输厅党组书记、厅长的闫晨曦近日已任临汾市委书记。赵建平简历赵建平,男,汉族,1963年2月生,山西岢岚人,1988年11月加入中国共产党,1983年8月参加工作,工程硕士。
晋中市委原书记赵建平出任山西省交通运输厅党组书记(简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,赵建平,1963年2月生,原任晋中市委书记。近日,吴俊清已接替赵建平任晋中市委书记职务。原任山西省交通运输厅党组书记、厅长的闫晨曦近日已任临汾市委书记。赵建平简历赵建平,男,汉族,1963年2月生,山西岢岚人,1988年11月加入中国共产党,1983年8月参加工作,工程硕士。
孟庆斌任山东省交通运输厅党组书记 江成不再担任(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,孟庆斌,1968年2月生,此前担任临沂市委副书记、市长。原任山东省交通运输厅党组书记的江成出生于1965年,2017年任山东省交通运输厅党组书记、厅长。孟庆斌简历孟庆斌,男,汉族,1968年2月生,山东济南人,1986年12月加入中国共产党,1989年7月参加工作,在职博士研究生学历。
乌拉孜别克·热苏力汗任青海省交通运输厅党组书记(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,乌拉孜别克·热苏力汗,1969年11月生,曾任新疆维吾尔自治区生态环境厅党组副书记、厅长,今年1月调任青海省商务厅厅长。此前,毛占彪担任青海省交通运输厅党组书记、厅长职务。乌拉孜别克·热苏力汗简历乌拉孜别克·热苏力汗,男,哈萨克族,1969年11月生,新疆呼图壁人,1993年...