水利部领导名单
2009年7月至2014年5月,先后任黄河水利委员会黑河流域管理局副总工程师,副局长、党组成员兼总工程师。2014年5月至2016年8月,任黑河流域管理局局长、党组书记。2016年8月任黄河水利科学研究院院长,2016年9月至2021年3月,任黄河水利科学研究院院长、党委副书记(其间:2019年3月至2019年7月,中央党校<国家行政学院...
2024水利部黄河水利委员会招聘高校毕业生249人公告
(二)拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度,具有良好的政治素质和道德品行;(三)具备正常履职的身体条件和心理素质;(四)热爱黄河保护治理事业,爱岗敬业,品行良好,无违法犯罪记录;(五)年满18周岁,本科毕业生不超过30周岁(1994年1月1日以后出生),硕士研究生及以上不超过35周岁(1989年1月1日...
应急管理部领导名单
2023年02月,任应急管理部党委委员,水利部副部长、党组成员。2023年03月,任应急管理部副部长、党委委员,水利部副部长、党组成员。郝军辉:党委委员、政治部主任机关党委书记郝军辉,男,汉族,1971年4月生,山西繁峙人,1992年8月参加工作,1992年4月加入中国共产党,东北财经大学税收(税务)专业毕业,大学学历,中央财...
祖雷鸣任黄河水利委员会党组书记
祖雷鸣任黄河水利委员会党组书记2022年9月29日下午,受中央组织部领导委派,中央组织部有关干部局同志出席黄河水利委员会领导干部会议,宣读中央决定:祖雷鸣同志任黄河水利委员会党组书记。更多地方人事报道请见更多中央人事任免请见
孙高振任黄河水利委员会纪检组组长(图/简历)
经济日报-中国经济网北京1月29日综合报道据水利部黄河水利委员会官网“黄委领导”栏目介绍显示,孙高振已任黄委纪检组组长(监察局局长)、党组成员。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,孙高振,1968年7月出生,2012年8月起任水利部人事司副司长,2017年7月至2018年12月挂职任安徽省安庆市委常委、副市长。
汪安南出任南水北调集团总经理,曾任水利部黄河水利委员会主任
官方简历显示,汪安南,男,汉族,1965年3月生,安徽池州人,1995年3月加入中国共产党,1986年7月参加工作,武汉水利电力学院机电排灌工程专业毕业,工学硕士,管理学博士,教授级高级工程师(www.e993.com)2024年9月17日。汪安南曾在治淮委员会、淮河水利委员会工作,于2002年12月任淮河水利委员会副主任、党组成员。2008年3月起,汪安南先后担任水利部建设与...
李春安任水利部黄河水利委员会副主任(图/简历)
据水利部网站消息,日前,中共水利部党组研究决定,任命李春安为水利部黄河水利委员会副主任。李春安简历李春安,男,汉族,1957年3月出生,河南巩义人,1984年11月加入中国共产党,1976年8月参加工作。吉林大学哲学专业大学本科毕业,高级经济师。1976年8月巩县站街公社民办教师,1978年3月至1982年1月吉林大学哲学专业学习。
山东省水利厅领导班子成员分工
简历:赵振林,男,汉族,1964年7月生,中共党员,中央党校研究生学历。贾乃波??????????????二级巡视员分工:??负责调水管理、向胶东地区调水工程的运行和维护、协调涉及黄河事务等工作;负责南水北调规划修编及东线二期工程输水线路布局论证工作;临时负责水利科学研究工作。分管厅调水管理处(省引黄办公...
最新水利部领导名单及工作分工
李国英,男,汉族,1963年12月生,河南禹州人,1984年7月参加工作,1988年8月加入中国共产党,在职研究生学历,理学博士学位,教授级高级工程师。现任中共十九届中央委员,水利部党组书记、部长。1980年8月至1984年7月在华北水利水电学院水利水电工程建筑系水利水电工程建筑专业学习,毕业后任水利部黄河水利委员会勘测规划设计...
李国英任水利部部长 鄂竟平不再担任(图|简历)
李国英简历李国英,男,汉族,1963年12月生,河南禹州人,1984年7月参加工作,1988年8月加入中国共产党,在职研究生学历,理学博士学位,教授级高级工程师。1980年8月至1984年7月在华北水利水电学院水利水电工程建筑系水利水电工程建筑专业学习,毕业后任水利部黄河水利委员会勘测规划设计院规划处规划一室技术员;...