民政部领导名单
刘振国简历刘振国,男,汉族,中共党员,1970年11月生,研究生学历、管理学博士。历任民政部社会组织管理局副局长,江西省吉安市委常委、副市长(挂职),新疆生产建设兵团民政局党组书记、局长(援疆),民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局)局长。2024年7月,任民政部党组成员、中国老龄协会会长。
江西省南昌市人民政府现任领导及工作分工
江新洪,男,汉族,1977年1月生,江西都昌人,中共党员,研究生学历,工学博士,高级工程师。现任江西省南昌市政府副市长、党组成员。负责自然资源和规划、住房城乡建设、交通运输、农村公路、林业方面的工作。分管市自然资源规划局、市住建局、市交通运输局、市林业局、市重点项目管理中心、市公路中心。联系中国铁路南昌局...
中华全国总工会新一届领导班子产生(附简历)
杨宇栋,男,汉族,1968年11月生,辽宁绥中人,1994年5月参加工作,1987年6月加入中国共产党,北京交通大学交通学院交通运输规划与管理专业毕业,研究生学历,工学博士学位,高级工程师。1987.09-1991.09,北方交通大学运输系铁路运输专业学习1991.09-1994.05,北方交通大学运输管理工程系铁路运输专业硕士研究生1994.05-1999.08,铁...
江西省南昌市人民政府领导班子
江西省南昌市人民政府领导班子万广明市政府市长、党组书记万广明,男,汉族,1967年1月生,研究生学历,工学硕士学位,中共党员。胡晓海市政府常务副市长、党组副书记胡晓海,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,中共党员。现任中共南昌市委常委,南昌市政府常务副市长、党组副书记。负责市政府常务工作。负责发展改革、...
交通运输部领导名单
戴东昌简历戴东昌,男,汉族,1962年12月生,中共党员,硕士研究生。2001年9月起历任交通部规划研究院总工程师(副局级)、党委委员,副院长兼总工程师(副局级、主持行政工作);2004年12月起历任交通部规划研究院院长(正局级)、党委副书记,交通部公路科学研究院院长(正局级)、党委副书记;...
罗文江任江西省交通运输厅党委委员(图|简历)
罗文江任江西省交通运输厅党委委员(图|简历)经济日报-中国经济网南昌9月4日综合报道江西省交通运输厅官方网站“领导之窗”栏目近日进行更新,据最新名单显示,罗文江已任江西省交通运输厅党委委员(www.e993.com)2024年9月19日。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,罗文江,1968年3月出生,曾任瑞昌市市长,瑞昌市委书记等职务,2016年任九江市副...
最新九江市长+副市长名单 九江政府领导班子成员简历照片
分管市自然资源局、市林业局、市住房和城乡建设局、市城市管理局、市交通运输局、市公路发展中心、市港口航运管理局、市人民防空办公室。联系九江海事局、江西省赣北航道事务中心、长江九江航道处、中国铁路南昌局集团有限公司九江车务段、江西省机场集团有限公司九江机场分公司、九江出入境边防检查站、市精神文明建设指...
收藏!十三届全国政协领导人名单(附照片、简历)
张庆黎简历张庆黎,男,汉族,1951年1月生,山东东平人,1971年1月参加工作,1973年2月加入中国共产党,中央党校研究生学历。现任中共十九届中央委员,十三届全国政协副主席。1971-1976年山东省东平化肥厂工人,车间主任、党支部书记,厂党委副书记1976-1976年山东省东平县委常委兼工交办副主任...
江西多地任命、公示一批领导干部
邓颖翔同志简历邓颖翔,男,汉族,湖南郴州人,1982年3月出生,2004年6月参加工作,2003年1月加入中国共产党,博士研究生。现任上饶市广丰区人民政府副区长。历任广东南粤集团规划发展部、投资发展部经理,南粤环保科技集团有限公司总经理助理、办公室主任、监察审计部部长,江西省引进高层次人才、上饶师范学院经济管理学院...
73位80后厅级干部大曝光(附:正厅4人、副厅69人名单和简历)
4.刘俊义,1981年6月生,山西长治人,大学学历,现任山西潞安矿业(集团)有限责任公司副总经理,拟任山西潞安矿业(集团)有限责任公司总经理。2018年12月26日,山西省委组织部发布拟任职干部公示。其中,“80后”刘俊义拟升正厅。刘俊义,现任山西潞安矿业(集团)有限责任公司副总经理,拟任山西潞安矿业(集团)有限责任公司总经...