合肥市农业农村局领导分工_合肥市农业农村局
吴瑞爱????市农业农村局党组成员、副局长负责乡村建设工作分管乡村建设促进处、协作促进处联系电话:0551-63538919赵生文????市农业农村局党组成员、副局长负责乡村治理和壮大集体经济工作分管政策与改革处、农村合作经济指导处、农村社会事业促进处联系电话:0551-63538749高灿红市农业农村局党组成员、副局...
杭州市应急管理局领导
领导姓名:陈鹏飞职务:党委委员、二级巡视员领导简历:工作分工:协助党委书记、局长,分管办公室、组织人事处(机关党委)、杭州市应急宣教和保障中心。政务公开负责人。联系电话:0571-85259618男,汉族,1970年9月生,安徽庐江人。1991年3月加入中国共产党。现任杭州市应急管理局党委委员、二级巡视员。曾在部队工作任职,201...
杭州市教育局领导班子
历任杭州市下城区农业局副局长,石桥镇党委委员、副镇长,石桥街道党工委副书记、纪工委书记,杭州市下城区石桥街道办事处主任,东新街道党工委副书记、办事处主任,石桥街道党工委书记,天水街道党工委书记,中共杭州市卫生和计划生育委员会委员,中共杭州市纪委派驻市卫生和计划生育委员会纪检监察组组长。现任杭州市教育局党...
市农业农村局党组成员、副局长李军个人简历_合肥市农业农村局
个人简历:李军,男,汉族,1971年3月出生,籍贯安徽颖上,硕士研究生学历,中共党员,现任合肥市农业农村局党组成员、副局长。1989年3月参加工作,曾历任济南军区内长山要塞区副参谋长、合肥市畜牧水产局副局长、党组成员、合肥市农业委员会副主任、党组成员,2019年2月至今合肥市农业农村局党组成员、副局长。分管工作:...
杭州市人民政府秘书长简介
领导简历:男,汉族,1969年8月生,浙江杭州人,1987年8月参加工作,1991年6月加入中国共产党,中央党校大学学历。现任市政府党组成员、秘书长,市政府办公厅党组书记、一级巡视员。工作分工:处理市政府日常工作,领导市政府办公厅。协助市长处理审计等方面的工作;落实市长交办事项,受市长委托协调重要的综合性工作、市长...
最新西藏山南市政府领导班子成员 山南市长、副市长名单简历
杨昶同志简历杨昶,男,汉族,1979年9月生,博士研究生,中共党员,现任湖南省委办公厅副主任,湖南省第九批援藏工作队领队、西藏自治区山南市委副书记、市政府党组副书记、常务副市长(www.e993.com)2024年9月20日。曾任湖南省常德市农业局副局长,团常德市委书记,汉寿县委副书记、县长、书记,永州市委常委、常务副市长等职。
重庆市荣昌区委领导班子成员名单 谢金峰任区委书记(图|简历)
近日,荣昌区政府网公布了中共重庆市荣昌区委领导班子成员名单。区委书记:谢金峰区委副书记:程晓阳、张朝沂区委常委:黄晏、唐成军、赵天智、童飞、刘君权、刘著江、王忠荣、秦启光相关:重庆市人大常委会通过潼南县、荣昌县撤县设区决定谢金峰简历谢金峰,男,1966年11月出生,汉族,四川南部县人,中央党校研究生学历...
人事局|江苏多名省管领导干部到任(附简历)
陈堂清简历陈堂清,现任新沂市委书记。男,1972年6月生,汉族,江苏徐州人,省委党校研究生学历,1995年11月加入中国共产党,1994年8月参加工作。1994年8月-1997年5月徐州市铜山县农业局作栽站技术员(其间:1995年8月-1997年5月铜山县房村镇支乡任镇长助理)...
王立彤当选邯郸市长!邯郸市长、副市长最新名单简历
杜树杰简历杜树杰,男,汉族,1965年2月出生,河北省临漳县人,1991年10月入党,1985年8月参加工作,河北农业大学邯郸分校农学专业毕业,大学学历。现任邯郸市政府副市长、党组成员。1981.08--1985.08河北农业大学邯郸分校农学专业学习1985.08--1986.05邯郸地区农业局原种场工作1986.05--1989.01邯郸地区农业局秘书科科员1989.0...
市政府干部任免名单
娄火明、邱关海、倪成良、楼奎龙、屠国兴任杭州市农业农村局副局长;邵京华任杭州市农业农村局总农艺师;张立飞、蒋银泉任杭州市退役军人事务局副局长;卓信宁、赵弘中、阮英、陆小龙任杭州市文化广电旅游局副局长;徐玮任杭州市医疗保障局副局长;卢建祥、俞敏、林霄任杭州市市场监督管理局副局长;...